GARNICA ORTIZ PEDRO
Informe ejecutivo de GARNICA ORTIZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARNICA ORTIZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEUS VI LUXCO SL | Administrador Unico | 31/07/2023 | |
ZEUS VI TOPCO SL | Administrador Unico | 28/07/2023 | |
GRUPO GARNICA PLYWOOD SA | Presidente | 19/06/2023 | |
GRUPO GARNICA PLYWOOD SA | Consejero | 19/06/2023 | |
GLOBAL GARNICA HOLDING SL | Presidente | 02/02/2023 | |
GLOBAL GARNICA HOLDING SL | Consejero | 02/02/2023 | |
BOSQUES Y RIOS SL | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SRL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2021 | |
GRUPO GARNICA PLYWOOD SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2020 | |
MADERAS DE LLODIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARNICA ORTIZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARNICA ORTIZ PEDRO
Empresa: ZEUS VI LUXCO SAL
Administrador Unico
- Garnica Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45552 , F 60, S 8, H M 801172, I/A 1 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: ZEUS VI TOPCO SAL
Administrador Unico
- Garnica Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45547 , F 90, S 8, H M 801093, I/A 1 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: GRUPO GARNICA PLYWOOD SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Garnica Ortiz Pedro
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 165, S 8, H LO 12057, I/A 57 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-26
Empresa: GRUPO GARNICA PLYWOOD SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Garnica Ortiz Pedro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 165, S 8, H LO 12057, I/A 57 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-26
Empresa: ZEUS VI SPAIN SL
Consejero
Presidente
- Garnica Ortiz Pedro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 122, S 8, H LO 17404, I/A 18 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-26
Empresa: GLOBAL MONTIRAT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Garnica Ortiz Pedro
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43705 , F 22, S 8, H M 771483, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: PICO DE PERDIZ SICAV
Liquidador
- Garnica Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24663 , F 179, S 8, H M 443908, I/A 22 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Empresa: PICO DE PERDIZ SICAV
Consejero
- Galarreta Morras Juan Jose
- Garnica Ortiz Pedro
- Moreno Martinez Alfonso
- Rodrigo Lopez Antonio
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Garnica Ortiz Pedro
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24663 , F 179, S 8, H M 443908, I/A 22 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Empresa: BOSQUES Y RIOS SL
Administrador Solidario
- Garnica Lopez Joaquin
- Garnica Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 113, S 8, H LO 12454, I/A 9 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-26
Empresa: BOSQUES Y RIOS SL
Administrador Unico
- Garnica Ortiz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 113, S 8, H LO 12454, I/A 9 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-26
VER MAS ACTOS
Información de GARNICA ORTIZ PEDRO
Mostramos los datos de GARNICA ORTIZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARNICA ORTIZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos