GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI
Informe ejecutivo de GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS DE LLODIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 175, S 8, H VI 6542, I/A 69 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 175, S 8, H VI 6542, I/A 68 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 171, S 8, H VI 6542, I/A 66 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado
- Goyoaga Del Campo Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 209, S 8, H VI 6542, I/A 62 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado
- Arozena Bergareche Alberto
- Ferarios Zamanillo Igor
- Goyoaga Del Campo Iñaki
- Uriondo San Pedro Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 209, S 8, H VI 6542, I/A 61 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado
- Aguirre Murguzur Iñigo
- Arozena Bergareche Alberto
- Ferarios Zamanillo Igor
- Goyoaga Del Campo Iñaki
- Uriondo San Pedro Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 134, S 8, H VI 6542, I/A 43 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-01
Información de GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI
Mostramos los datos de GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOYOAGA DEL CAMPO IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos