BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS DE LLODIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 175, S 8, H VI 6542, I/A 69 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arregui Ferrando David
- Blanco Casado Miguel Angel
- Hernanz Arroyo Guillermo
- Martinez Turza Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 175, S 8, H VI 6542, I/A 68 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 171, S 8, H VI 6542, I/A 66 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-01
Empresa: MADERAS DE LLODIO SA
Apoderado Solidario
- Arregui Ferrando David
- Blanco Casado Miguel Angel
- Hernanz Arroyo Guillermo
- Martinez Turza Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1619 , F 209, S 8, H VI 6542, I/A 61 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
Información de BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO CASADO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos