GARNICA LAFUENTE ARTURO
Informe ejecutivo de GARNICA LAFUENTE ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARNICA LAFUENTE ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE GARNICA LAFUENTE ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARNICA LAFUENTE ARTURO
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 172, S 8, H LO 995, I/A 77 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 172, S 8, H LO 995, I/A 76 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 168, S 8, H LO 995, I/A 75 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 168, S 8, H LO 995, I/A 75 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 206, S 8, H LO 995, I/A 73 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-26
Apoderado
- Garnica Lafuente Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 206, S 8, H LO 995, I/A 71 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-26
Información de GARNICA LAFUENTE ARTURO
Mostramos los datos de GARNICA LAFUENTE ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARNICA LAFUENTE ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos