MARQUES GIMENEZ DOMINGO
Informe ejecutivo de MARQUES GIMENEZ DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE MARQUES GIMENEZ DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR DOJAN SL | Apoderado | 03/08/2021 | |
DALPQRAM SL | Apoderado | 19/06/2012 | 25/05/2021 |
SERVIPREU SES ILLES SL | Administrador Unico | 06/10/2009 | 18/01/2021 |
BELLAVISTA SUPERMERCAT SL | Presidente | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
BELLAVISTA SUPERMERCAT SL | Consejero | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
SON MARQUES SL | Administrador Unico | 16/10/2018 | |
SON MARQUES SL | Socio Unico | 11/01/2011 | 18/06/2015 |
CASH URGELL SL | Liquidador | 24/12/2014 | 24/12/2014 |
CASH URGELL SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | 24/12/2014 |
SON XIMENES SL | Administrador Unico | 01/04/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARQUES GIMENEZ DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARQUES GIMENEZ DOMINGO
Empresa: MAR DOJAN SL
Apoderado
- Marques Gimenez Domingo
- Marques Riera Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 26, S 8, H IM 2432, I/A 15 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-07
Empresa: DALPQRAM SL
Apoderado
- Marques Gimenez Antonia
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136 , F 162, S 8, H IM 5738, I/A 8 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-07
Empresa: SERVI PREU MALLORCA SL
Administrador Unico
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 96, S 8, H PM 64675, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-07
Empresa: BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Guillen Solanas Carlos
- Marques Gimenez Domingo
Presidente
- Marques Gimenez Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-07
Empresa: SON MARQUES SL
Administrador Unico
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 143 , F 2, S 8, H IM 2593, I/A 19 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-07
Empresa: CASH URGELL SL
Liquidador
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Empresa: CASH URGELL SL
Administrador Unico
- Marques Gimenez Domingo
Liquidador
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Empresa: SON XIMENES SL
Administrador Unico
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 203, S 8, H IM 647, I/A 6 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-07
Empresa: DISPREU LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Marques Gimenez Antonia
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 145, S 8, H IM 5276, I/A 5 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-07
Empresa: DOMINGO MARQUES SL
Administrador Unico
- Marques Gimenez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 68, S 8, H IM 1001, I/A 26 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-07
VER MAS ACTOS
Información de MARQUES GIMENEZ DOMINGO
Mostramos los datos de MARQUES GIMENEZ DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARQUES GIMENEZ DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos