CASH URGELL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sardenya, 229
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CASH URGELL SL
CIF B65007171
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 17/12/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CASH URGELL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CASH URGELL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marques Gimenez Domingo | Liquidador | 24/12/2014 | 24/12/2014 |
Marques Gimenez Domingo | Administrador Unico | 23/11/2012 | 24/12/2014 |
ASESORIA TRIADU SA | Administrador Unico | 06/02/2009 | 23/11/2012 |
Fernandez Santin Sofia | REPR.143 RRM | 06/02/2009 | 23/11/2012 |
ACTOS BORME DE CASH URGELL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:SON XIMENES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 73, S 8, H B 375682, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41011 , F 71, S 8, H B 375682, I/A 1 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-08