SERVIPREU SES ILLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Borja Moll,, 45
Código Postal 07702
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social SERVIPREU SES ILLES SL
CIF B57630428
Capital Social 986300.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 23/07/2009
Nombres Anteriores
- SERVI PREU MALLORCA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SERVIPREU SES ILLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVIPREU SES ILLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANURQA SL | Administrador Unico | 18/01/2021 | 28/01/2022 |
MANURQA SL | Liquidador | 28/01/2022 | 28/01/2022 |
Marques Gimenez Antonia | Apoderado | 06/10/2009 | 28/01/2022 |
Marques Gimenez Domingo | Administrador Unico | 06/10/2009 | 18/01/2021 |
ACTOS BORME DE SERVIPREU SES ILLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
- GUILLEN SOLANAS, CARLOS, ha sido nombrado representante de la sociedad MANURQA SOCIEDAD LIMITADA que a su vez es Liquidador de la sociedad SERVIPREU SES ILLES SOCIEDAD LIMITADA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 4 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
- Sociedades absorbidas: BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
- Sociedades absorbidas: SUPER AVDA MENORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 3 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-07
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 786.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 986.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 393,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 100, S 8, H IM 7287, I/A 3 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-07
- C/ BORJA MOLL, 45 07702 (MAHON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 97, S 8, H IM 7287, I/A 1 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-07
Empresa: SERVI PREU MALLORCA SL
- SERVIPREU SES ILLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 96, S 8, H PM 64675, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-07