BELLAVISTA SUPERMERCAT SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
CIF B07296429
Nombres Anteriores
- BELLAVISTA SUPERMERCAT SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVER ROC BLAU SL | Socio Unico | 18/11/2010 | 21/07/2021 |
MANURQA SL | Administrador Unico | 10/07/2020 | 21/07/2021 |
Marques Riera Domingo | Apoderado | 21/07/2021 | |
Ferragut Estades Antoni | Secretario | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
Ferragut Estades Antoni | Consejero | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
Guillen Solanas Carlos | Consejero Delegado | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
Guillen Solanas Carlos | Consejero | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
Marques Gimenez Domingo | Presidente | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
Marques Gimenez Domingo | Consejero | 18/11/2010 | 10/07/2020 |
ACTOS BORME DE BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 9 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 9 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 9 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 9 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 9 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-07
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-07
Empresa: BELLAVISTA SUPERMERCAT SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-07
Empresa: BELLAVISTA SUPERMERCAT SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21 , F 122, S 8, H IM 1062, I/A 7 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-07