FERRAGUT ESTADES ANTONI
Informe ejecutivo de FERRAGUT ESTADES ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRAGUT ESTADES ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL SA | Secretario No Consejero | 29/11/2022 | |
DISPREU LOGISTICA SL | Presidente | 21/09/2022 | |
DISPREU LOGISTICA SL | Consejero | 21/09/2022 | |
CUXACH SA | Secretario No Consejero | 15/09/2015 |
VINCULACIONES DE FERRAGUT ESTADES ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRAGUT ESTADES ANTONI
Empresa: BINIPREU SL
Consejero
- Agusti Vinent Fedelich
- Aina Marques Pladelasala
- Ferragut Estades Antoni
- Gimenez Fuguet Jose
Presidente
- Ferragut Estades Antoni
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 193, S 8, H IM 4240, I/A 25 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-07
Empresa: LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Ferragut Estades Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 203, S 8, H PM 33814, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Empresa: LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Ferragut Estades Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 203, S 8, H PM 33814, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Empresa: DISPREU LOGISTICA SL
Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Gimenez Fuguet Jose
- Marques Pladelasala Aina
- Vinent Fedelich Agusti
Presidente
- Ferragut Estades Antoni
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 7, S 8, H IM 5276, I/A 18 (21/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: BINIPREU SL
Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Gimenez Fuguet Jose
- Marques Pladelasala Aina
- Vinent Fedelich Agusti
Presidente
- Ferragut Estades Antoni
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 191, S 8, H IM 4240, I/A 22 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: BINIPREU SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferragut Estades Antoni
- Marques Riera Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 190, S 8, H IM 4240, I/A 21 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-07
Empresa: BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Guillen Solanas Carlos
- Marques Gimenez Domingo
Presidente
Secretario
- Ferragut Estades Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-07
Empresa: INVERSIONS CURNIOLA SL
Liquidador
- Ferragut Estades Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 178, S 8, H PM 55510, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-07
Empresa: INVERSIONS CURNIOLA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Ferragut Estades Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2223 , F 178, S 8, H PM 55510, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-07
Empresa: LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ferragut Estades Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701 , F 106, S 8, H PM 33814, I/A 7 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-07
VER MAS ACTOS
Información de FERRAGUT ESTADES ANTONI
Mostramos los datos de FERRAGUT ESTADES ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRAGUT ESTADES ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos