GUILLEN SOLANAS CARLOS
Informe ejecutivo de GUILLEN SOLANAS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GUILLEN SOLANAS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRIU SL | Administrador Unico | 05/06/2023 | |
MAR DOJAN SL | Administrador Mancomunado | 12/12/2019 | |
MAR DOJAN SL | Apoderado | 12/12/2019 | |
DOMINGO MARQUES SL | Administrador Mancomunado | 02/09/2019 | |
DOMINGO MARQUES SL | Apoderado | 02/09/2019 | |
DALPQRAM SL | Administrador Unico | 06/08/2019 | |
DISPREU LOGISTICA SL | Apoderado | 06/08/2019 | |
BINIPREU MENORCA SL | Liquidador | 16/01/2017 | |
DISPREU LOGISTICA SL | Apoderado | 06/07/2012 |
VINCULACIONES DE GUILLEN SOLANAS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN SOLANAS CARLOS
Empresa: MADRIU SL
Administrador Unico
- Guillen Solanas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 207 , F 129, S 8, H IM 7908, I/A 1 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-07
Empresa: DISPREU LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Guillen Solanas Carlos
- Riudavets Pons Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 7, S 8, H IM 5276, I/A 18 (21/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: BINIPREU SL
Apoderado Solidario
- Guillen Solanas Carlos
- Marques Gimenez Antonia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 190, S 8, H IM 4240, I/A 21 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-07
Empresa: BELLAVISTA SUPERMERCAT SL
Consejero Delegado
- Guillen Solanas Carlos
Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Guillen Solanas Carlos
- Marques Gimenez Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 218, S 8, H IM 1062, I/A 8 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-07
Empresa: MARQPLA SPORT HORSES SL
Liquidador
- Guillen Solanas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 167, S 8, H IM 4738, I/A 6 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-07
Empresa: MARQPLA SPORT HORSES SL
Administrador Unico
Liquidador
- Guillen Solanas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 167, S 8, H IM 4738, I/A 6 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-07
Empresa: SON XIMENES SL
Liquidador
- Guillen Solanas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 204, S 8, H IM 647, I/A 7 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-07
Empresa: SON XIMENES SL
Administrador Unico
Liquidador
- Guillen Solanas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 204, S 8, H IM 647, I/A 7 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-07
Empresa: SA NOSTRA ILLA DISTRIBUCIONS SL
Apoderado Solidario
- Guillen Solanas Carlos
- Marques Gimenez Antonia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 88, S 8, H IM 3610, I/A 14 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Empresa: SPORT DOS MENORCA SL
Apoderado Solidario
- Guillen Solanas Carlos
- Marques Gimenez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 76, S 8, H IM 974, I/A 22 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
VER MAS ACTOS
Información de GUILLEN SOLANAS CARLOS
Mostramos los datos de GUILLEN SOLANAS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN SOLANAS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos