BINIPREU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Artrutx, 24
Código Postal 07714
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BINIPREU SL
CIF B57281321
Capital Social 640000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Página Web www.binipreu.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor MOORE IBERGRUP AUDITORES SAP
VINCULACIONES DE BINIPREU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BINIPREU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agusti Vinent Fedelich | Apoderado | 21/06/2023 | |
Agusti Vinent Fedelich | Apoderado Solidario | 21/06/2023 | |
Agusti Vinent Fedelich | Consejero | 21/06/2023 | |
Aina Marques Pladelasala | Apoderado Solidario | 21/06/2023 | |
Aina Marques Pladelasala | Consejero | 21/06/2023 | |
Ferragut Estades Antoni | Presidente | 20/09/2022 | 21/06/2023 |
Ferragut Estades Antoni | Consejero | 20/09/2022 | 21/06/2023 |
Gimenez Fuguet Jose | Consejero | 20/09/2022 | 21/06/2023 |
Gimenez Fuguet Jose | Secretario | 20/09/2022 | 21/06/2023 |
Marques Pladelasala Aina | Apoderado Solidario | 20/09/2022 | 21/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BINIPREU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 193, S 8, H IM 4240, I/A 25 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 193, S 8, H IM 4240, I/A 25 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 193, S 8, H IM 4240, I/A 25 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 193, S 8, H IM 4240, I/A 25 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 193, S 8, H IM 4240, I/A 25 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 192, S 8, H IM 4240, I/A 24 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 191, S 8, H IM 4240, I/A 23 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
- C/ ARTRUTX, 24-26 07714 (MAHON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 191, S 8, H IM 4240, I/A 22 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 191, S 8, H IM 4240, I/A 22 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 191, S 8, H IM 4240, I/A 22 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07