VINENT FEDELICH AGUSTI
Informe ejecutivo de VINENT FEDELICH AGUSTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VINENT FEDELICH AGUSTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISPREU LOGISTICA SL | Apoderado Solidario | 21/09/2022 | |
DISPREU LOGISTICA SL | Consejero | 21/09/2022 | |
DISPREU LOGISTICA SL | Apoderado | 06/08/2019 |
VINCULACIONES DE VINENT FEDELICH AGUSTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VINENT FEDELICH AGUSTI
Empresa: DISPREU LOGISTICA SL
Apoderado Solidario
- Marques Pladelasala Aina
- Vinent Fedelich Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 7, S 8, H IM 5276, I/A 19 (21/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: DISPREU LOGISTICA SL
Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Gimenez Fuguet Jose
- Marques Pladelasala Aina
- Vinent Fedelich Agusti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 7, S 8, H IM 5276, I/A 18 (21/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: BINIPREU SL
Apoderado Solidario
- Marques Pladelasala Aina
- Vinent Fedelich Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 191, S 8, H IM 4240, I/A 23 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: BINIPREU SL
Consejero
- Ferragut Estades Antoni
- Gimenez Fuguet Jose
- Marques Pladelasala Aina
- Vinent Fedelich Agusti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 191, S 8, H IM 4240, I/A 22 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-07
Empresa: BINIPREU SL
Apoderado
- Vinent Fedelich Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 189, S 8, H IM 4240, I/A 19 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Empresa: DISPREU LOGISTICA SL
Apoderado
- Vinent Fedelich Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 147, S 8, H IM 5276, I/A 11 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-07
Información de VINENT FEDELICH AGUSTI
Mostramos los datos de VINENT FEDELICH AGUSTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VINENT FEDELICH AGUSTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos