JAKABFI ZSUZSANNA
Informe ejecutivo de JAKABFI ZSUZSANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JAKABFI ZSUZSANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCOA INESPAL SL | Apoderado | 16/05/2018 | |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado | 17/04/2018 | |
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 19/08/2015 | |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 19/08/2015 | |
SAPA EXTRUSION NAVARRA SL | Apoderado | 18/08/2009 | |
SAPA EXTRUSION LA SELVA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2009 |
VINCULACIONES DE JAKABFI ZSUZSANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAKABFI ZSUZSANNA
Empresa: ALCOA INESPAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abraham Eszter
- Baselga Garcia Alfonso
- Couto Alonso Maria
- Couto Alonso Maria
- Diaz Pulido Jose Luis
- Fonad Monika
- Gomez Barredo Ricardo
- Gonzalez Ibarzabal Luis
- Jakabfi Zsuzsanna
- Monteiro Monteiro Eduardo
- Pastor Garcia Rafael
- Rey Garcia Diego
- Rubio Fernandez Fernando
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Simon Adiego Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 207, S 8, H M 40641, I/A 564 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Abraham Eszter
- Couto Vivas Jorge Javier
- Crince Marcelius
- Fonad Monika
- Jakabfi Zsuzsanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726 , F 206, S 8, H BI 66019, I/A 18 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-48
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Miranda Moran Emilio Jesus
- Anda Fernandez Fernando
- Arnegger Patrick
- Botella Sanchez Jose Antonio
- De Miguel Figal Santiago
- Franco Leal Manuel Angel
- Garcia Gonzalez Guillermo
- Jakabfi Zsuzsanna
- Marchand Stephanie Brigitte
- Martinez Carreras Manuel
- Menendez Menendez Marcelino Armando
- NEGOCIOS BONAFE SA
- Odor Eva Birone
- Pedrosa Lopez Alejandro
- Pedrosa Lopez Alejandro
- Pereira Fernandez Antonio
- Romero Ramos Marcos
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 113, S 8, H M 41077, I/A 250 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Miranda Moran Emilio Jesus
- Arnegger Patrick
- Couto Alonso Maria
- Davila Bermejo Angel
- Forgo Bela
- Garcia Acebo Manuel
- Garcia Gonzalez Guillermo
- Gomez Albarran Isaac
- Gomez Barredo Ricardo
- Gutierrez Alarcon Gabriel
- Jakabfi Zsuzsanna
- Marchand Stephanie Brigitte
- Martinez Carreras Manuel
- Menendez Menendez Marcelino Armando
- Odor Eva Birone
- Pedrosa Lopez Alejandro
- Pereira Fernandez Antonio
- Pereira Fernandez Jose Antonio
- Romero Ramos Marcos
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 45, S 8, H M 40642, I/A 225 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: SAPA PROFILES NAVARRA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abraham Eszter
- Almasi Erika
- Arnegger Patrick
- Baksa Zsuzsanna
- Birone Odor Eva
- Bodenstein Frank
- Camacho Mendoza Ana Myriam
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
- Ezquer Larrea Manuel
- Feher Robert
- Fonad Monika
- Forgo Bela
- Gonzalez Redondo Felix Luis
- Jakabfi Zsuzsanna
- Keszthelyi Anita
- Lopez Hernansaiz Luis
- Marchand Stephanie Brigitte
- Marin Sanchez Jesus
- Menendez Fernandez Santiago
- Muñoz Betemps Jose Luis
- Nabal Vicuña Francisco De Asis
- Nagy Lajos
- Nuñez Lopez Jose Antonio
- Pap Edina Tothne
- Pucsli Judit Antline
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Somlyo Mate
- Szepesvary Laszlo
- Szollosi Lorand
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Toth Erzsebet Fulopne
- Toth Gabriella
- Tumoscheit Thomas
- Veroczei Maria Gyenel
- Vizkeleti Agota
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 179, S 8, H NA012399, I/A00065 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-31
Empresa: SAPA PROFILES LA SELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
- Fein Peter
- Galindo Cano Pedro Jose
- Galindo Cano Pedro Jose
- Hosso Richard
- Izquierdo Gomez Carlos
- Izquierdo Gomez Carlos
- Keszthelyi Anita
- Luppi Matteo
- Luppi Matteo
- Nabal Vicuña Francisco De Asis
- Nabal Vicuña Francisco De Asis
- Nabal Vicuña Francisco De Asis
- Nagy Lajos
- Nuñez Lopez Jose Antonio
- Nuñez Lopez Jose Antonio
- Nuñez Lopez Jose Antonio
- Radics Timea
- Rota Nuñez Teresa
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Szepesvary Laszlo
- Szollosi Lorand
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Takacs Renata
- Toth Gabriella
- Vari Mariana
- Vida Tunde
- Zamorano Granados Julio Jesus
- Zamorano Granados Julio Jesus
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 223, S 8, H T 4278, I/A 79 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-43
Información de JAKABFI ZSUZSANNA
Mostramos los datos de JAKABFI ZSUZSANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAKABFI ZSUZSANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos