SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR
Informe ejecutivo de SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOWMET RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2017 | |
KAWNEER ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/05/2017 | |
KAWNEER ESPAÑA SL | Apoderado | 29/05/2017 | |
HOWMET INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2015 | |
BBVA UNO FP | Miem.Com.Ctr | 07/01/2015 | 27/10/2015 |
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 19/08/2015 | |
HOWMET ESPAÑA SL | Apoderado | 18/08/2015 | |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2015 | |
ALCOA INESPAL SL | Apoderado | 30/11/2011 | |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 30/11/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR
Empresa: ARCONIC RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24967 , F 49, S 8, H M 449564, I/A 22 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: KAWNEER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 206, S 8, H NA 12506, I/A 85 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-31
Empresa: ALCOA INVERSIONES INTERNACIONALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18795 , F 219, S 8, H M 327651, I/A 44 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Empresa: BBVA UNO FP
Miem.Com.Ctr
- Gonzalez Lanero Lucinio
- Lopez Corbacho Juan Carlos
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32972 , F 31, S 8, H M 8318, I/A 31 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Miranda Moran Emilio Jesus
- Arnegger Patrick
- Couto Alonso Maria
- Davila Bermejo Angel
- Forgo Bela
- Garcia Acebo Manuel
- Garcia Gonzalez Guillermo
- Gomez Albarran Isaac
- Gomez Barredo Ricardo
- Gutierrez Alarcon Gabriel
- Jakabfi Zsuzsanna
- Marchand Stephanie Brigitte
- Martinez Carreras Manuel
- Menendez Menendez Marcelino Armando
- Odor Eva Birone
- Pedrosa Lopez Alejandro
- Pereira Fernandez Antonio
- Pereira Fernandez Jose Antonio
- Romero Ramos Marcos
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 45, S 8, H M 40642, I/A 225 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: ALCOA INVERSIONES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alvaro Benito Jose Melchor
- Bolaños Gazquez Bernardo
- Bolaños Gazquez Bernardo
- Gimenez Candela Jose Manuel
- Guillen Barba Leandro
- Guillen Barba Leandro
- Martinez Quevedo Julian
- Menendez Fernandez Santiago
- Muhlbock Ingrid
- Ruano Cristobal Manuel
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29923 , F 192, S 8, H M 92440, I/A 143 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
Empresa: ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Couto Alonso Maria
- Gonzalez Blas Sanchez Joaquin
- Marin Sanchez Jesus
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27667 , F 32, S 8, H M 335088, I/A 81 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Empresa: BBV UNO FP
Miem.Com.Ctr
- Alvaro Benito Jose Melchor
- Combarro Infantes Jose Luis
- Gil Garcia Andres
- Gonzalez Lanero Lucinio
- Gonzalez Seco Maria Consuelo
- Jimenez Corpas Francisco
- Lopez Corbacho Juan Carlos
- Martin Herreruela Antonio
- Martinez Pato Jose Antonio
- Mutiloa Martirena Norberto
- Nabal Vicuña Francisco De Asis
- Perbech Sanz Santiago
- Rey Roldan Santiago
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 19, S 8, H M 8318, I/A 28 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SA
Apoderado
- Alvarado Cendan Jose Manuel
- Bolaños Gazquez Bernardo
- Bolaños Gazquez Bernardo
- Fernandez Menendez Maria Jose
- Gil Garcia Andres
- Menendez Fernandez Santiago
- Menendez Fernandez Santiago
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Vazquez Castiñeira Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 101, S 8, H M 41077, I/A 220 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: ALCOA INESPAL SA
Apoderado
- Alvarado Cendan Jose Manuel
- Alvaro Benito Jose Melchor
- Bolaños Gazquez Bernardo
- Bolaños Gazquez Bernardo
- Botella Sanchez Jose Antonio
- Canto Mas Jesus
- Gil Garcia Andres
- Martinez Carreras Manuel
- Menendez Fernandez Santiago
- Menendez Fernandez Santiago
- Menendez Menendez Marcelino Armando
- Menendez Menendez Marcelino Armando
- Molina Herranz Miguel
- Pastor Pastor Jose Manuel
- Ramon Morte Victor
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Sanz De Galdeano Albizua Amador
- Terol Diaz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 185, S 8, H M 40641, I/A 529 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR
Mostramos los datos de SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ DE GALDEANO ALBIZUA AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos