TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2019 | |
HOWMET RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 23/06/2017 | |
KAWNEER ESPAÑA SL | Apoderado | 29/05/2017 | |
KAWNEER ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 16/11/2015 | |
ALCOA INESPAL SL | Apoderado | 28/10/2015 | |
HOWMET INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2015 | |
ALCOA SAUDI SMELTING INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 21/05/2010 | 27/10/2015 |
ALU IBERICA LC SL | Apoderado | 17/01/2014 | 26/10/2015 |
ALU IBERICA AVL SL | Apoderado Mancomunado | 21/01/2014 | 26/10/2015 |
ALCOA SAUDI ROLLING INVERSIONES SL | Apoderado | 24/05/2010 | 26/10/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
- Leon Moro Ignacio
- Martinez Peña Ramon Javier
- Tabares Largacha Maria Cristina
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5808 , F 202, S 8, H BI 66019, I/A 28 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Empresa: ARCONIC RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24967 , F 49, S 8, H M 449564, I/A 22 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: KAWNEER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 206, S 8, H NA 12506, I/A 85 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-31
Empresa: KAWNEER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 204, S 8, H NA 12506, I/A 78 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-31
Empresa: ALCOA INESPAL SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Anda Fernandez Fernando
- Arnegger Patrick
- Camino De Miguel Jose Ramon
- De Miguel Figal Santiago
- Forgo Bela
- Garcia Crespo Carlos Alberto
- Garcia Gonzalez Guillermo
- Guillen Barba Leandro
- Guillen Barba Leandro
- Hernandez Enrile Enrique
- Irazabal Olarte Jesus
- Irazabal Olarte Jesus
- Lorente Velazquez-gazleu Ramon
- Lourenzo De La Fuente Miguel Angel
- Marchand Stephanie Brigitte
- Martinez Carreras Manuel
- Martinez Suarez Victor Manuel
- Monreal Pomares Enrique
- Pastor Garcia Rafael
- Pozas Osset Luis Fernando
- Romero Ramos Marcos
- Rubio Fernandez Fernando
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Tabares Largacha Maria Cristina
- Villar Sanjurjo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 199, S 8, H M 40641, I/A 552 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Empresa: ALCOA INVERSIONES INTERNACIONALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Tabares Largacha Maria Cristina
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18795 , F 219, S 8, H M 327651, I/A 44 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Empresa: ALCOA SAUDI SMELTING INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28686 , F 83, S 8, H M 500258, I/A 13 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Empresa: ALCOA SAUDI ROLLING INVERSIONES SL
Apoderado
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 109, S 8, H M 500259, I/A 12 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Empresa: ALCOA INESPAL CORUÑA SL
Apoderado
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 220, S 8, H M 568742, I/A 10 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Empresa: ALCOA INESPAL AVILES SL
Apoderado Mancomunado
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 8, S 8, H M 568926, I/A 11 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
VER MAS ACTOS
Información de TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABARES LARGACHA MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos