DIAZ PULIDO VICENTE
Informe ejecutivo de DIAZ PULIDO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE DIAZ PULIDO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAWNEER ESPAÑA SL | Apoderado | 25/01/2024 | |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2019 | |
ALU IBERICA AVL SL | Apoderado Mancomunado | 21/01/2014 | 06/06/2017 |
ALCOA INESPAL SL | Apoderado | 16/11/2016 | |
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 15/11/2016 | |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 27/10/2016 | |
ALU IBERICA LC SL | Apoderado | 17/01/2014 | 27/10/2016 |
ALCOA SAUDI SMELTING INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 21/05/2010 | 27/10/2016 |
ALCOA SAUDI ROLLING INVERSIONES SL | Apoderado | 24/05/2010 | 26/10/2016 |
INASA FOIL SABIÑANIGO SL | Apoderado | 01/12/2009 | 16/06/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ PULIDO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ PULIDO VICENTE
Empresa: KAWNEER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 207, S 8, H NA 12506, I/A 89 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5808 , F 202, S 8, H BI 66019, I/A 28 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Empresa: ALCOA INESPAL AVILES SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 10, S 8, H M 568926, I/A 18 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Empresa: ALCOA INESPAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Borsos Tamas
- Csipes Eva
- Denes Gyorgyi
- Feher Robert
- Fiala Aniko
- Haasz Rita
- Hajdu Zolt
- Hessz Tamas Jozsef
- Kaszap Monika Vitekne
- Krizsany Aniko Fuzine
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Presti Nora
- Pucsli Judit Antline
- Somlyo Mate
- Szegedi Csilla Judit Kerulone
- Szekely Zsuzsanna Eva Szabone
- Vizkeleti Agota
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 205, S 8, H M 40641, I/A 558 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Borsos Tamas
- Csipes Eva
- Denes Gyorgyi
- Feher Robert
- Fiala Aniko
- Gomez Peña Jesus
- Haasz Rita
- Hajdu Zolt
- Hessz Tamas Jozsef
- Kaszap Monika Vitekne
- Krizsany Aniko Fuzine
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Presti Nora
- Pucsli Judit Antline
- Somlyo Mate
- Szegedi Csilla Judit Kerulone
- Szekely Zsuzsanna Eva Szabone
- Vizkeleti Agota
Apoderado
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
- Garcia Crespo Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 48, S 8, H M 40642, I/A 233 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Borsos Tamas
- Csipes Eva
- Denes Gyorgyi
- Feher Robert
- Fiala Aniko
- Gomez Peña Jesus
- Haasz Rita
- Hajdu Zolt
- Hessz Tamas Jozsef
- Kaszap Monika Vitekne
- Krizsany Aniko Fuzine
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Presti Nora
- Pucsli Judit Antline
- Somlyo Mate
- Szegedi Csilla Judit Kerulone
- Szekely Zsuzsanna Eva Szabone
- Vizkeleti Agota
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 118, S 8, H M 41077, I/A 258 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Empresa: ALCOA SAUDI SMELTING INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28686 , F 84, S 8, H M 500258, I/A 15 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Empresa: ALCOA INESPAL CORUÑA SL
Apoderado
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
- Frontaura Gomez Manuel
- Garcia Crespo Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 221, S 8, H M 568742, I/A 13 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: ALCOA SAUDI ROLLING INVERSIONES SL
Apoderado
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 110, S 8, H M 500259, I/A 14 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: ALCOA INESPAL AVILES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Diaz Pulido Jose Luis
- Diaz Pulido Vicente
- Gonzalez Moran Adriana
- Rey Garcia Diego
- Tabares Largacha Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 105, S 8, H M 568926, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ PULIDO VICENTE
Mostramos los datos de DIAZ PULIDO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ PULIDO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos