KAWNEER ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poligono Industrial Akaborro/Akaborro Industrialde, S/N
Código Postal 31860
Municipio Irurtzun
Provincia Navarra
Razón Social KAWNEER ESPAÑA SL
CIF B31026875
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Página Web www.kawneer-espana.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arconic Nederland Holding Bv
VINCULACIONES DE KAWNEER ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KAWNEER ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arconic Nederland Holding Bv | Socio Unico | 06/03/2020 | 25/01/2024 |
Borsos Tamas | Apoderado | 08/11/2016 | 25/01/2024 |
Cindea Valeriu | Administrador Unico | 02/06/2020 | 25/01/2024 |
Cindea Valeriu | Liquidador Unico | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
Diaz Pulido Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 25/01/2024 | |
Diaz Pulido Jose Luis | Apoderado | 25/01/2024 | |
Diaz Pulido Vicente | Apoderado | 25/01/2024 | |
Gordum Artal Carlos | Apoderado | 17/09/2009 | 25/01/2024 |
Hajdu Zsolt | Apoderado | 08/11/2016 | 25/01/2024 |
Hessz Tamas | Apoderado | 08/11/2016 | 25/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KAWNEER ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 207, S 8, H NA 12506, I/A 89 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 207, S 8, H NA 12506, I/A 89 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 207, S 8, H NA 12506, I/A 89 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 207, S 8, H NA 12506, I/A 89 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 207, S 8, H NA 12506, I/A 89 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 207, S 8, H NA 12506, I/A 89 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 206, S 8, H NA 12506, I/A 88 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 206, S 8, H NA 12506, I/A 88 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 206, S 8, H NA 12506, I/A 87 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 206, S 8, H NA 12506, I/A 86 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-31