KARENBELD GERT
Informe ejecutivo de KARENBELD GERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KARENBELD GERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado | 20/09/2017 | 21/02/2019 |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Apoderado Mancomunado | 17/04/2018 | 21/02/2019 |
ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | Consejero | 19/09/2017 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE KARENBELD GERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KARENBELD GERT
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Weert Arnaud Nicholas Joseph Maurice
- Karenbeld Gert
- Vizkeleti Agota
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5808 , F 202, S 8, H BI 66019, I/A 28 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-48
Consejero
- Karenbeld Gert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726 , F 209, S 8, H BI 66019, I/A 20 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Apoderado Mancomunado
- De Weert Arnaud Nicholas Joseph Maurice
- Karenbeld Gert
- Ruano Cristobal Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726 , F 206, S 8, H BI 66019, I/A 18 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 70, S 8, H BI 66019, I/A 12 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-48
Consejero
- Karenbeld Gert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 70, S 8, H BI 66019, I/A 11 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-48
Información de KARENBELD GERT
Mostramos los datos de KARENBELD GERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KARENBELD GERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos