MENENDEZ LOPEZ JAVIER
Informe ejecutivo de MENENDEZ LOPEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MENENDEZ LOPEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALU IBERICA AVL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2014 | 16/12/2019 |
ALCOA INESPAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2019 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ LOPEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ LOPEZ JAVIER
Empresa: ALU IBERICA AVL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 16, S 8, H M 568926, I/A 36 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: ALCOA INESPAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bartolome Gonzalez Ruben
- Fernandez Pulpeiro Jose Gil
- Menendez Lopez Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 209, S 8, H M 40641, I/A 572 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: ALCOA INESPAL AVILES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 105, S 8, H M 568926, I/A 3 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Información de MENENDEZ LOPEZ JAVIER
Mostramos los datos de MENENDEZ LOPEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ LOPEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos