CRINCE MARCELIUS
Informe ejecutivo de CRINCE MARCELIUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE CRINCE MARCELIUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRINCE MARCELIUS
Empresa: MZBEST SL
Administrador Solidario
- Crince Marcelius
- Krasnokutskaya Zhanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193079, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bognar Peter
- Crince Marcelius
- Cromie Daniel
- Nagy Veronika
- Sher Michael
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Abraham Eszter
- Couto Vivas Jorge Javier
- Crince Marcelius
- Fonad Monika
- Jakabfi Zsuzsanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5726 , F 206, S 8, H BI 66019, I/A 18 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-48
Consejero
- Crince Marcelius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 69, S 8, H BI 66019, I/A 8 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-48
Apoderado
- Crince Marcelius
- De Weert Arnaud Nicholas Joseph Maurice
- Ruano Cristobal Manuel
Consejero
- Crince Marcelius
- De Weert Arnaud Nicholas Joseph Maurice
- Ruano Cristobal Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 67, S 8, H BI 66019, I/A 4 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-48
Administrador Mancomunado
- Crince Marcelius
- De Weert Arnaud Nicholas Joseph Maurice
- Ruano Cristobal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 67, S 8, H BI 66019, I/A 4 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-48
Empresa: ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL
Administrador Mancomunado
- Crince Marcelius
- De Weert Arnaud Nicholas Joseph Maurice
- Ruano Cristobal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 66, S 8, H BI 66019, I/A 2 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-48
Empresa: ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acr Ii Aluminium Group Cooperatief U.A
- Crince Marcelius
- Cromie Daniel
- De Weert Arnaud
- Sher Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27667 , F 32, S 8, H M 335088, I/A 82 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Empresa: NUTRAL SA
Consejero
- Crince Marcelius
- Cup Michel Martinus Gerardus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12268 , F 189, S 8, H M 91171, I/A 63 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: SCA IBERICA SA
Consejero
- Crince Marcelius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 25, S 8, H Z 25437, I/A 30 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-50
Empresa: SCA IBERICA SA
Consejero
- Crince Marcelius
- Margallo Lopez Jose Maria
- Van Der Laan Antonius Theodorus Christoffel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 23, S 8, H Z 25437, I/A 28 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-50
Información de CRINCE MARCELIUS
Mostramos los datos de CRINCE MARCELIUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRINCE MARCELIUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos