TRAUMBERGER NORA
Informe ejecutivo de TRAUMBERGER NORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE TRAUMBERGER NORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCOA SAUDI SMELTING INVERSIONES SL | Apoderado | 27/10/2016 | 16/05/2018 |
ALCOA INESPAL SL | Apoderado Mancomunado | 02/11/2016 | 16/05/2018 |
ALCOA SAUDI ROLLING INVERSIONES SL | Apoderado | 26/10/2016 | 08/05/2018 |
ALU IBERICA LC SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2016 | 08/05/2018 |
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 27/10/2016 | 08/05/2018 |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 31/10/2016 | 08/05/2018 |
ALU IBERICA AVL SL | Apoderado Mancomunado | 07/06/2017 | 08/05/2018 |
VINCULACIONES DE TRAUMBERGER NORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRAUMBERGER NORA
Empresa: ALCOA SAUDI SMELTING INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28686 , F 85, S 8, H M 500258, I/A 19 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: ALCOA INESPAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Traumberger Nora
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abraham Eszter
- Baselga Garcia Alfonso
- Couto Alonso Maria
- Couto Alonso Maria
- Diaz Pulido Jose Luis
- Fonad Monika
- Gomez Barredo Ricardo
- Gonzalez Ibarzabal Luis
- Jakabfi Zsuzsanna
- Monteiro Monteiro Eduardo
- Pastor Garcia Rafael
- Rey Garcia Diego
- Rubio Fernandez Fernando
- Sanchez Gonzalez Enrique
- Simon Adiego Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 207, S 8, H M 40641, I/A 564 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: ALCOA INESPAL AVILES SL
Apoderado Mancomunado
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 12, S 8, H M 568926, I/A 21 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: ALCOA INESPAL CORUÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31605 , F 223, S 8, H M 568742, I/A 19 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: ALCOA SAUDI ROLLING INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29544 , F 111, S 8, H M 500259, I/A 18 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abraham Eszter
- Diaz Pulido Jose Luis
- Fonad Monika
- Lopez Arguelles Pablo
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 121, S 8, H M 41077, I/A 267 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 54, S 8, H M 40642, I/A 242 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: ALCOA INESPAL AVILES SL
Apoderado Mancomunado
- Babey Alexandra
- Feher Robert
- Kaszap Monika Vitekne
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 11, S 8, H M 568926, I/A 19 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Empresa: ALCOA INESPAL SL
Apoderado Mancomunado
- Babey Alexandra
- Feher Robert
- Kaszap Monika Vitekne
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22767 , F 204, S 8, H M 40641, I/A 556 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SL
Apoderado
- Babey Alexandra
- Feher Robert
- Kaszap Monika Vitekne
- Lukacs Eleonora
- Prepszent Szilvia
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 119, S 8, H M 41077, I/A 259 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
VER MAS ACTOS
Información de TRAUMBERGER NORA
Mostramos los datos de TRAUMBERGER NORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRAUMBERGER NORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos