LOPEZ ARGUELLES PABLO
Informe ejecutivo de LOPEZ ARGUELLES PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ ARGUELLES PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 03/01/2013 | 08/05/2018 |
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 14/01/2013 | 08/05/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ARGUELLES PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ARGUELLES PABLO
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abraham Eszter
- Diaz Pulido Jose Luis
- Fonad Monika
- Lopez Arguelles Pablo
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 121, S 8, H M 41077, I/A 267 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abraham Eszter
- Diaz Pulido Jose Luis
- Fonad Monika
- Hernando Hidalgo Pablo-celso
- Lopez Arguelles Pablo
- Traumberger Nora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 54, S 8, H M 40642, I/A 242 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Lopez Arguelles Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 36, S 8, H M 40642, I/A 208 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SA
Apoderado
- Lopez Arguelles Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 105, S 8, H M 41077, I/A 232 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Información de LOPEZ ARGUELLES PABLO
Mostramos los datos de LOPEZ ARGUELLES PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ARGUELLES PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos