HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 29
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Mancomunado | 25/09/2024 | |
GROEN ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado | 19/09/2024 | |
CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL | Apoderado | 11/09/2024 | |
RECICLADOS LA RED SL | Apoderado Mancomunado | 23/08/2024 | |
OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado | 02/05/2024 | |
VEOLIA SOLAR ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 26/01/2024 | |
OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado | 24/11/2023 | |
VARELA MENDOZA SL | Apoderado Mancomunado | 31/08/2023 | |
VARELA MENDOZA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2023 | |
VEOLIA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 13/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 5 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: GROEN ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 523801, I/A 8 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829134, I/A 4 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: RECICLADOS LA RED SL
Apoderado Mancomunado
- Aguilar Pedrosa Purificacion
- Bautista Paris Francisco
- Hernandez Lerma Silvestre Manuel
- Huertas Sanchez Miguel Angel
- Justo Luque Carmelo
- Sainz Pardo Crespo Felipe Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 13761, I/A 31 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: VEOLIA BIOMASA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Bautista Paris Francisco
- Destremau Benoit Marie
- Hernandez Lerma Silvestre Manuel
- Huertas Sanchez Miguel Angel
- Maria Michel Henri
- Ruiz-galvez Agosti Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 615390, I/A 37 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: VEOLIA BIOMASA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Bautista Paris Francisco
- Destremau Benoit Marie
- Hernandez Lerma Silvestre Manuel
- Huertas Sanchez Miguel Angel
- Maria Michel Henri
- Murillo Centeno Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 615390, I/A 35 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4691 , F 45, S 8, H Z 49524, I/A 19 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-50
Empresa: VEOLIA ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 211, S 8, H M 474944, I/A 68 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: VEOLIA SOLAR ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45168 , F 93, S 8, H M 526277, I/A 49 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: VEOLIA ESPAÑA SL
Apoderado
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Destremau Benoit Marie
- Hernandez Lerma Silvestre Manuel
- Huertas Sanchez Miguel Angel
- Piazzon Eric Jean Mario
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 208, S 8, H M 474944, I/A 66 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ LERMA SILVESTRE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos