TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Solidario | 25/09/2024 | |
GROEN ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
GROEN ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 19/09/2024 | |
CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL | Apoderado | 13/09/2024 | |
VARELA MENDOZA SL | Apoderado Solidario | 31/08/2023 | |
VEOLIA ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 13/07/2023 | |
BANALES III SL | Apoderado Solidario | 10/03/2023 | |
RECICLADOS LA RED SL | Apoderado Solidario | 09/03/2023 | |
HIGIENICA DE BIOSANITARIOS SL | Apoderado | 28/01/2021 | |
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SA | Apoderado Solidario | 17/02/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Solidario
- Plaza Moreno Miguel
- Sanchez Carretero Juan Antonio
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 11 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: GROEN ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Dolera Gay Jordi Edgar
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Marco Asensio Laura
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Plaza Moreno Miguel
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 523801, I/A 11 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-28
Empresa: GROEN ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Plaza Moreno Miguel
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 523801, I/A 9 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Apoderado
- Plaza Moreno Miguel
- Sanchez Carretero Juan Antonio
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829134, I/A 10 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: VEOLIA ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 211, S 8, H M 474944, I/A 68 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: VEOLIA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Destremau Benoit Marie
- Huertas Sanchez Miguel Angel
- Piazzon Eric Jean Mario
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 211, S 8, H M 474944, I/A 67 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: VEOLIA ESPAÑA SL
Apoderado
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Destremau Benoit Marie
- Hernandez Lerma Silvestre Manuel
- Huertas Sanchez Miguel Angel
- Piazzon Eric Jean Mario
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 208, S 8, H M 474944, I/A 66 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: VARELA MENDOZA SL
Apoderado Solidario
- Plaza Moreno Miguel
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 52, S 8, H SC 16947, I/A 13 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-15
Empresa: VEOLIA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44251 , F 207, S 8, H M 474944, I/A 63 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: BANALES III SL
Apoderado Solidario
- Dolera Gay Jordi Edgar
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Marco Asensio Laura
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Plaza Moreno Miguel
- Tejeda Hidalgo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5449 , F 147, S 8, H SE 91480, I/A 14 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-41
VER MAS ACTOS
Información de TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDA HIDALGO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos