CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Dirección social Avda Asturias, 139
Código Postal 24490
Municipio Ponferrada
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
CIF B24562894
Capital Social 600000.0 Euros
Nombres Anteriores
- AZUL AZNALCOLLAR SL
- CALOR ERBI SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CARBON VERDE ENERGIA SL
ORGANIGRAMA DE CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
VINCULACIONES DE CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBON VERDE ENERGIA SL | Socio Unico | 03/11/2021 | |
Castañeiras Folgueral Fernando | Administrador Solidario | 03/11/2021 | |
Rodriguez Rodriguez David | Administrador Solidario | 03/11/2021 | |
Lamelas Pombriego Fernando Oscar | Consejero | 19/11/2009 |
ACTOS BORME DE CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Empresa: CALOR ERBI SL
- CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 18366, I/A 17 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-24
Empresa: CALOR ERBI SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 80, S 8, H LE 18366, I/A 15 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-24
Empresa: CALOR ERBI SL
- AVDA ASTURIAS 139 (PONFERRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 80, S 8, H LE 18366, I/A 14 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-24
Empresa: CALOR ERBI SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 80, S 8, H LE 18366, I/A 14 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-24
Empresa: CALOR ERBI SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 80, S 8, H LE 18366, I/A 14 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-24
Empresa: CALOR ERBI SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 80, S 8, H LE 18366, I/A 14 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-24
Empresa: CALOR ERBI SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 80, S 8, H LE 18366, I/A 14 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-24
Empresa: CALOR ERBI SL
- REVOCACION de la entidad "TECNICOS EN VALORACION, VERIFICACION Y AUDITORIA, S.L." como AUDITOR de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018 Y 2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 79, S 8, H LE 18366, I/A 12 (07/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-91-24
Empresa: CALOR ERBI SL
Capital Anterior: | 1.920.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.320.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 600.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 68,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 79, S 8, H LE 18366, I/A 11 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-24
Empresa: CALOR ERBI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 78, S 8, H LE 18366, I/A 10 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-24