SORIANO MORON JANA
Informe ejecutivo de SORIANO MORON JANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORIANO MORON JANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Solidario | 25/09/2024 | |
GROEN ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL | Apoderado | 11/09/2024 | |
DEPURADORA DE ZARAGOZA SA | Apoderado Solidario | 20/09/2023 |
VINCULACIONES DE SORIANO MORON JANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO MORON JANA
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 4 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: GROEN ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 523801, I/A 10 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-28
Empresa: CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Apoderado
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829134, I/A 7 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: DEPURADORA DE ZARAGOZA SA
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 26, S 8, H Z 11043, I/A 52 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-50
Empresa: C. R. SORIANO PROYECTOS OBRAS SL
Liquidador
- Soriano Moron Jana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43028 , F 192, S 8, H B 418498, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-08
Empresa: C. R. SORIANO PROYECTOS OBRAS SL
Administrador Unico
- Soriano Moron Jana
Liquidador
- Soriano Moron Jana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43028 , F 192, S 8, H B 418498, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-08
Empresa: C. R. SORIANO PROYECTOS OBRAS SL
Administrador Unico
- Soriano Moron Jana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43028 , F 191, S 8, H B 418498, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Información de SORIANO MORON JANA
Mostramos los datos de SORIANO MORON JANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO MORON JANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos