HELBIG PANEDES JORGE
Informe ejecutivo de HELBIG PANEDES JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HELBIG PANEDES JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Solidario | 25/09/2024 | |
GROEN ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL | Apoderado | 11/09/2024 | |
ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L'HOSPITALET SA | Apoderado Solidario | 31/01/2024 | |
DEPURADORA DE ZARAGOZA SA | Apoderado Solidario | 20/09/2023 | |
VARELA MENDOZA SL | Apoderado Solidario | 31/08/2023 | |
AGBAR SL | Apoderado Solidario | 28/03/2023 | |
BANALES III SL | Apoderado Solidario | 10/03/2023 | |
RECICLADOS LA RED SL | Apoderado Solidario | 09/03/2023 | |
VEOLIA BIOMASA ESPAÑA SL | Apoderado | 22/07/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HELBIG PANEDES JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HELBIG PANEDES JORGE
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 4 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: GROEN ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 523801, I/A 10 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-28
Empresa: CV ENERGETICA Y RENOVABLES SL
Apoderado
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829134, I/A 7 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48296 , F 128, S 8, H B 387612, I/A 46 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Empresa: DEPURADORA DE ZARAGOZA SA
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
- Soriano Moron Jana
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 26, S 8, H Z 11043, I/A 52 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-50
Empresa: VARELA MENDOZA SL
Apoderado Solidario
- Del Coto Ibarra Alejandra
- Helbig Panedes Jorge
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 49, S 8, H SC 16947, I/A 11 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-15
Empresa: AGBAR SL
Apoderado Solidario
- Helbig Panedes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39169 , F 205, S 8, H M 612469, I/A 112 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Empresa: BANALES III SL
Apoderado Solidario
- Bru Angelats Antoni
- Del Coto Ibarra Alejandra
- Gamero Martin Victor Andres
- Helbig Panedes Jorge
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5449 , F 145, S 8, H SE 91480, I/A 12 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-41
Empresa: RECICLADOS LA RED SL
Apoderado Solidario
- Bru Angelats Antoni
- Del Coto Ibarra Alejandra
- Gamero Martin Victor Andres
- Helbig Panedes Jorge
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6904 , F 207, S 8, H SE 13761, I/A 21 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: VEOLIA BIOMASA ESPAÑA SL
Apoderado
- Bru Angelats Antoni
- Del Coto Ibarra Alejandra
- Helbig Panedes Jorge
- Ubia Prat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40757 , F 97, S 8, H M 615390, I/A 24 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
VER MAS ACTOS
Información de HELBIG PANEDES JORGE
Mostramos los datos de HELBIG PANEDES JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HELBIG PANEDES JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos