CEBAS DE BLAS IBON
Informe ejecutivo de CEBAS DE BLAS IBON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 26
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CEBAS DE BLAS IBON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA | Apoderado | 02/05/2024 | |
OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado | 02/05/2024 | |
ZURBEROA ENERGIA SL | Apoderado | 29/01/2024 | |
OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA | Apoderado Mancomunado | 24/11/2023 | |
STERILE SERVICES SL | Apoderado | 16/01/2023 | |
LEPAZAR XXI SA | Apoderado Mancomunado | 07/12/2022 | |
GIROA COGENERACION AIE | Apoderado Mancomunado | 25/08/2022 | |
STERILE SERVICES SL | Apoderado | 22/07/2022 | |
GIROA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2021 | |
VEOLIA SERVICIOS NORTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CEBAS DE BLAS IBON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBAS DE BLAS IBON
Empresa: OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA
Apoderado
- Cebas De Blas Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4691 , F 46, S 8, H Z 49524, I/A 20 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-50
Empresa: OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4691 , F 45, S 8, H Z 49524, I/A 19 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-50
Empresa: ZURBEROA ENERGIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245 , F 30, S 8, H BI 82155, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Empresa: OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 158, S 8, H Z 49524, I/A 17 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-50
Empresa: OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cebas De Blas Ibon
- GIROA SA
- OCIO-SPORT RIOJA SL
Presidente
Secretario
- Cebas De Blas Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 158, S 8, H Z 49524, I/A 15 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-50
Empresa: OCIO Y SALUD ZARAGOZA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cebas De Blas Ibon
- GIROA SA
- OCIO-SPORT RIOJA SL
Presidente
Secretario
- Cebas De Blas Ibon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751 , F 157, S 8, H Z 49524, I/A 14 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-50
Empresa: VEOLIA SERVICIOS NORTE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 61, S 8, H C 4274, I/A 94 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-15
Empresa: GIROA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 158, S 8, H SS 1772, I/A 154 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-20
Empresa: STERILE SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5247 , F 63, S 8, H BI 59232, I/A 12 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-48
Empresa: LEPAZAR XXI SA
Apoderado Mancomunado
- Cebas De Blas Ibon
- Delclaux Lezama-leguizamon Manuel
- Izquierdo Borja Laura
- Muñoz Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 82, S 8, H VI 15291, I/A 18 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-01
VER MAS ACTOS
Información de CEBAS DE BLAS IBON
Mostramos los datos de CEBAS DE BLAS IBON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBAS DE BLAS IBON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos