ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA
Informe ejecutivo de ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURBEROA ENERGIA SL | Apoderado | 29/01/2024 | |
VEOLIA SERVICIOS NORTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2021 | |
VEOLIA SERVICIOS LA RIOJA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2014 | |
VEOLIA SERVICIOS NORTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/04/2014 |
VINCULACIONES DE ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA
Empresa: ZURBEROA ENERGIA SL
Apoderado
- Anasagasti Elordui Joseba
- Ansola Kareaga Iñigo
- Casado De Pradas Jesus Maria
- Cebas De Blas Ibon
- Monasterio Beñaran Enrique
- Taracena Alba Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245 , F 30, S 8, H BI 82155, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Empresa: VEOLIA SERVICIOS NORTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anasagasti Elordui Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 216, S 8, H C 4274, I/A 78 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-15
Empresa: DALKIA LA RIOJA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anasagasti Elordui Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 67, S 8, H LO 14071, I/A 6 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-26
Empresa: AIRCONFORT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anasagasti Elordui Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 163, S 8, H S 1719, I/A 30 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-39
Empresa: ALTAIR INGENIERIA Y APLICACIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anasagasti Elordui Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 130, S 8, H C 4274, I/A 38 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-15
Información de ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA
Mostramos los datos de ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANASAGASTI ELORDUI JOSEBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos