GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 54
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2024 | |
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Solidario | 25/09/2024 | |
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Mancomunado | 25/09/2024 | |
HIGIENICA DE BIOSANITARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2021 | |
HIGIENICA DE BIOSANITARIOS SL | Apoderado Solidario | 28/01/2021 | |
HIGIENICA DE BIOSANITARIOS SL | Apoderado Mancomunado | 28/01/2021 | |
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SA | Apoderado Solidario | 08/05/2019 | |
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SA | Apoderado Mancomunado | 08/05/2019 | |
VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 05/05/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 9 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Solidario
- Dolera Gay Jordi Edgar
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Navalpotro Gomez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 6 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 5 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aledo Martinez-illescas Pablo Cesar
- Aledo Martinez-illescas Pablo Cesar
- Champion Samuel
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Sanchez Garrido Cristobal
Apoderado Mancomunado
- Aledo Martinez-illescas Pablo Cesar
- Camarero Camarero Jose Luis
- Camarero Camarero Jose Luis
- Camarero Camarero Jose Luis
- Champion Samuel
- Champion Samuel
- Champion Samuel-guilles-marie
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Huici Diaz Jose Ignacio
- Marco Asensio Laura
- Marco Asensio Laura
- Marco Asensio Laura
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Villalobos Lopez Francisco
- Villalobos Lopez Francisco
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 41926, I/A 70 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-35
Empresa: VEOLIA SERVICIOS LECAM SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 39389, I/A 296 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: MOSTOLES DISTRICT HEATING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Gamero Martin Victor Andres
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Villalobos Lopez Francisco
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33649 , F 100, S 8, H M 549545, I/A 18 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 166, S 8, H GC 41926, I/A 64 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-35
Empresa: VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 162, S 8, H GC 41926, I/A 60 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-35
Empresa: MOSTOLES DISTRICT HEATING SL
Apoderado
- Bru Angelats Antoni
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Diat Pierre Gilles
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Morin Adeline
- Tempelaere Isabelle
- Villalobos Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33649 , F 97, S 8, H M 549545, I/A 15 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2247 , F 128, S 8, H GC 41926, I/A 56 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-35
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE
Mostramos los datos de GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ LOUREIRO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos