ALFAGEME PERNAS JORGE
Informe ejecutivo de ALFAGEME PERNAS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALFAGEME PERNAS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANALUZ INFINITA SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2024 | |
INVERSIONES ALQUIMEGA SL | Administrador Unico | 06/05/2021 |
VINCULACIONES DE ALFAGEME PERNAS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFAGEME PERNAS JORGE
Empresa: CANALUZ INFINITA SL
Apoderado Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- Rey Blazquez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2340 , F 83, S 8, H GC 58392, I/A 10 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-35
Empresa: CANALUZ INFINITA SL
Apoderado Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- Muñoz Gonzalez Lorenzo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 76, S 8, H GC 58392, I/A 8 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-35
Empresa: CANALUZ INFINITA SL
Apoderado Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- Muñoz Gonzalez Lorenzo Rafael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2269 , F 71, S 8, H GC 58392, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-35
Empresa: INVERSIONES ALQUIMEGA SL
Administrador Unico
- Alfageme Pernas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 117, S 8, H GC 57381, I/A 2 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-35
Empresa: ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Liquidador Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
Empresa: ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
Empresa: RELAXIA RESORTS SL
Apoderado
- Alfageme Pernas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 128, S 8, H GC 4858, I/A 23 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-35
Empresa: SOCIEDAD INMOBILIARIA CANARIA SA
Apoderado
- Alfageme Pernas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 206, S 8, H GC 4506, I/A 49 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-35
Empresa: PEREZ MORENO SA
Apoderado
- Alfageme Pernas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 197, S 8, H GC 5566, I/A 63 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-35
Empresa: ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 47, S 8, H GC 49155, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-35
VER MAS ACTOS
Información de ALFAGEME PERNAS JORGE
Mostramos los datos de ALFAGEME PERNAS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFAGEME PERNAS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos