ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carmen Llopis, Pintora, 3
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
CIF B76208669
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 04/12/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfageme Pernas Jorge | Administrador Mancomunado | 21/01/2015 | 11/01/2017 |
Alfageme Pernas Jorge | Liquidador Mancomunado | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier | Administrador Mancomunado | 21/01/2015 | 11/01/2017 |
De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier | Liquidador Mancomunado | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
Morales Gonzalez Tomas | Administrador Mancomunado | 21/01/2015 | 11/01/2017 |
Morales Gonzalez Tomas | Liquidador Mancomunado | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
ACTOS BORME DE ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 47, S 8, H GC 49155, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-35
Dirección:C/ CARMEN LLOPIS PINTORA 3 3º - PUERTA A (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:04/12/14
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de alojamiento turístico, así como la prestación, gestión o intermediación en servicios accesorios y/o conexos a los mismos. La explotación de establecimientos hoteleros y extra-hoteleros, propios o cedidos por terceros, para prestar los anteriormente citados servicos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 47, S 8, H GC 49155, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-35