MORALES GONZALEZ TOMAS
Informe ejecutivo de MORALES GONZALEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORALES GONZALEZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2015 | 11/01/2017 |
ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL | Liquidador Mancomunado | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
OVIDIO ARQUITECTURA SL | Administrador Mancomunado | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE MORALES GONZALEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES GONZALEZ TOMAS
Empresa: ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Liquidador Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
Empresa: ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 49, S 8, H GC 49155, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-35
Empresa: ALBATROSS SALOBRE GOLF VILLAS SL
Administrador Mancomunado
- Alfageme Pernas Jorge
- De Elejabeitia Gonzalez Roca Javier
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 47, S 8, H GC 49155, I/A 1 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-35
Empresa: MORALES Y MACHO ARQUITECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Macho Mishal Ovidio Moises
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 10, S 8, H GC 17138, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-35
Información de MORALES GONZALEZ TOMAS
Mostramos los datos de MORALES GONZALEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES GONZALEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos