MACHO MISHAL OVIDIO MOISES
Informe ejecutivo de MACHO MISHAL OVIDIO MOISES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MACHO MISHAL OVIDIO MOISES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES AGANIRA SL | Socio Unico | 05/01/2017 | |
OVIDIO ARQUITECTURA SLP | Soc.Prof. | 11/01/2010 | |
OVIDIO ARQUITECTURA SL | Socio Unico | 09/03/2009 | |
OVIDIO ARQUITECTURA SL | Administrador Unico | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE MACHO MISHAL OVIDIO MOISES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACHO MISHAL OVIDIO MOISES
Empresa: PROMOCIONES AGANIRA SL
Socio Único
- Macho Mishal Ovidio Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 66, S 8, H GC 25024, I/A 5 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-35
Empresa: OVIDIO ARQUITECTURA SLP
Soc.Prof.
- Macho Mishal Ovidio Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 11, S 8, H GC 17138, I/A 4 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-35
Empresa: MORALES Y MACHO ARQUITECTOS SL
Administrador Unico
- Macho Mishal Ovidio Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 10, S 8, H GC 17138, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-35
Empresa: MORALES Y MACHO ARQUITECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Macho Mishal Ovidio Moises
- Morales Gonzalez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 10, S 8, H GC 17138, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-35
Empresa: MORALES Y MACHO ARQUITECTOS SL
Socio Único
- Macho Mishal Ovidio Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 10, S 8, H GC 17138, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-35
Información de MACHO MISHAL OVIDIO MOISES
Mostramos los datos de MACHO MISHAL OVIDIO MOISES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACHO MISHAL OVIDIO MOISES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos