VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Mancomunado | 25/09/2024 | |
CACTUS SMART ENERGY SRL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2024 |
VINCULACIONES DE VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 9 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: CACTUS SMART ENERGY SRL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139713, I/A 5 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-41
Empresa: VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aledo Martinez-illescas Pablo Cesar
- Camarero Camarero Jose Luis
- Camarero Camarero Jose Luis
- Camarero Camarero Jose Luis
- Champion Samuel
- Champion Samuel
- Champion Samuel-guilles-marie
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Fondevilla Barber Mireia Concepcion
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Huici Diaz Jose Ignacio
- Marco Asensio Laura
- Marco Asensio Laura
- Marco Asensio Laura
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Navalpotro Gomez Eva Maria
- Villalobos Lopez Francisco
- Villalobos Lopez Francisco
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 41926, I/A 70 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-35
Empresa: MOSTOLES DISTRICT HEATING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Gamero Martin Victor Andres
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Villalobos Lopez Francisco
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33649 , F 100, S 8, H M 549545, I/A 18 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 166, S 8, H GC 41926, I/A 64 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-35
Empresa: MOSTOLES DISTRICT HEATING SL
Apoderado
- Bru Angelats Antoni
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Diat Pierre Gilles
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Morin Adeline
- Tempelaere Isabelle
- Villalobos Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33649 , F 97, S 8, H M 549545, I/A 15 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: VEOLIA SERVICIOS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2247 , F 128, S 8, H GC 41926, I/A 56 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-35
Empresa: MOSTOLES DISTRICT HEATING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De La Torre Ramos Luis Fernando
- Gamero Martin Victor Andres
- Gonzalez Loureiro Juan Jose
- Villalobos Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33649 , F 94, S 8, H M 549545, I/A 14 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: MOSTOLES DISTRICT HEATING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33649 , F 94, S 8, H M 549545, I/A 14 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: VEOLIA SERVICIOS LECAM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42748 , F 36, S 8, H M 39389, I/A 280 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
VER MAS ACTOS
Información de VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLALOBOS LOPEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos