GIRONES FONT EULALIA
Informe ejecutivo de GIRONES FONT EULALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GIRONES FONT EULALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDO INTERNACIONAL SA | Apoderado | 09/04/2009 | 14/10/2019 |
INDO OPTICAL SL | Apoderado | 07/11/2018 | |
INDUSTRIAS DE OPTICA SA | Apoderado | 14/04/2009 | 01/06/2018 |
INDO EQUIPMENT GROUP SL | Apoderado | 14/04/2009 | 24/05/2018 |
INDO LENS GROUP SL | Apoderado | 21/07/2009 | 24/10/2017 |
INDO OPTICAL SL | Apoderado Solidario | 12/06/2015 | 27/07/2015 |
INDO OPTICAL SL | Apoderado Solidario | 19/03/2014 | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE GIRONES FONT EULALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONES FONT EULALIA
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado
- Aguado Garcia Fernando
- Bru Tabernero Alfredo
- Girones Font Eulalia
- Guillen Mas Juan
- Partal Martinez Romualdo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 192, S 8, H M 657291, I/A 8 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
- Girones Font Eulalia
- Jimenez Calaf Isabel
- Maria Eve Rougeot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 129, S 8, H B 449860, I/A 15 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
- Girones Font Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 225, S 8, H B 449860, I/A 10 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
- Girones Font Eulalia
- Sabria Pitarch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 222, S 8, H B 449860, I/A 7 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
- Girones Font Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 219, S 8, H B 449860, I/A 4 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Empresa: INDO LENS GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41247 , F 22, S 8, H B 378499, I/A 5 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Empresa: INDO LENS GROUP SL
Apoderado
- Girones Font Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41247 , F 19, S 8, H B 378499, I/A 3 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Empresa: INDUSTRIAS DE OPTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 162, S 8, H B 28885, I/A 142 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Empresa: INDO EQUIPMENT GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40960 , F 106, S 8, H B 374054, I/A 6 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Empresa: INDO EQUIPMENT GROUP SL
Apoderado
- Girones Font Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40960 , F 103, S 8, H B 374054, I/A 4 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
VER MAS ACTOS
Información de GIRONES FONT EULALIA
Mostramos los datos de GIRONES FONT EULALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONES FONT EULALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos