CANOVAS SANCHEZ PEDRO
Informe ejecutivo de CANOVAS SANCHEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANOVAS SANCHEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DE OPTICA SA | Apoderado | 14/04/2009 | 01/06/2018 |
INDO EQUIPMENT GROUP SL | Apoderado | 14/04/2009 | 24/05/2018 |
INDO LENS GROUP SL | Apoderado | 21/07/2009 | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE CANOVAS SANCHEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANOVAS SANCHEZ PEDRO
Empresa: INDO LENS GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41247 , F 22, S 8, H B 378499, I/A 5 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Empresa: INDUSTRIAS DE OPTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 162, S 8, H B 28885, I/A 142 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Empresa: INDO EQUIPMENT GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40960 , F 106, S 8, H B 374054, I/A 6 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Información de CANOVAS SANCHEZ PEDRO
Mostramos los datos de CANOVAS SANCHEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANOVAS SANCHEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos