INDO LENS GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 72
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social INDO LENS GROUP SL
CIF B65103699
Capital Social 1.2076768E7 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fecha de Constitución 07/05/2009
Página Web www.indo.es
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INDO LENS GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDO LENS GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bou Maqueda Agusti | Administrador Concursal | 04/12/2013 | 24/10/2017 |
Canovas Sanchez Pedro | Apoderado | 21/07/2009 | 24/10/2017 |
Casaponsa Sitjas Juan | Apoderado | 21/07/2009 | 24/10/2017 |
De Ramon Castellet Roger | Apoderado | 21/07/2009 | 24/10/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/02/2014 | 24/10/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/01/2015 | 24/10/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/09/2012 | 24/10/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/09/2009 | 24/10/2017 |
Girones Font Eulalia | Apoderado | 21/07/2009 | 24/10/2017 |
Gonzalez Casabon Usieto Yolanda | Apoderado | 21/07/2009 | 24/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDO LENS GROUP SL
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 26, S 8, H B 378499, I/A 23 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 26, S 8, H B 378499, I/A 22 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2010, AUTO FIRME DE FECHA 03/10/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 26, S 8, H B 378499, I/A 22 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 26, S 8, H B 378499, I/A 22 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 26, S 8, H B 378499, I/A 21 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2010, AUTO FIRME DE FECHA 25/04/2014, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 26, S 8, H B 378499, I/A 20 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 25, S 8, H B 378499, I/A 19 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 25, S 8, H B 378499, I/A 18 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2010, AUTO FIRME DE FECHA 27/09/2013, POR EL QUE SE DECLARA INCUMPLIDO EL CONVENIO DE LA SOCIEDAD Y SE ABRE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 25, S 8, H B 378499, I/A 18 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42494 , F 25, S 8, H B 378499, I/A 18 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08