INDO EQUIPMENT GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 72
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social INDO EQUIPMENT GROUP SL
CIF B65013583
Capital Social 771364.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fecha de Constitución 29/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INDO EQUIPMENT GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDO EQUIPMENT GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bou Maqueda Agusti | Administrador Concursal | 04/12/2013 | 24/05/2018 |
Canovas Sanchez Pedro | Apoderado | 14/04/2009 | 24/05/2018 |
Casaponsa Sitjas Juan | Apoderado | 04/02/2009 | 24/05/2018 |
De Ramon Castellet Roger | Apoderado | 14/04/2009 | 24/05/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/02/2014 | 24/05/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/01/2015 | 24/05/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/09/2012 | 24/05/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/09/2009 | 24/05/2018 |
Girones Font Eulalia | Apoderado | 14/04/2009 | 24/05/2018 |
Gonzalez Casabon Usieto Yolanda | Apoderado | 14/04/2009 | 24/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDO EQUIPMENT GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 197, S 8, H B 374054, I/A 22 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 565/2010, AUTO FIRME DE FECHA 08/05/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 197, S 8, H B 374054, I/A 22 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 197, S 8, H B 374054, I/A 22 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 196, S 8, H B 374054, I/A 21 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 565/2010, AUTO FIRME DE FECHA 22/04/2014, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 196, S 8, H B 374054, I/A 20 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 196, S 8, H B 374054, I/A 19 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 195, S 8, H B 374054, I/A 18 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 565/2010, AUTO FIRME DE FECHA 27/09/2013, POR EL QUE SE DECLARA INCUMPLIDO EL CONVENIO DE LA SOCIEDAD Y SE ABRE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 195, S 8, H B 374054, I/A 18 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 195, S 8, H B 374054, I/A 18 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42272 , F 195, S 8, H B 374054, I/A 18 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08