JIMENEZ CALAF ISABEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ CALAF ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JIMENEZ CALAF ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO OPTICA SA | Apoderado | 21/12/2010 | 30/10/2019 |
INDO INTERNACIONAL SA | Apoderado | 21/12/2010 | 14/10/2019 |
INDUSTRIAS DE OPTICA SA | Apoderado | 03/01/2011 | 01/06/2018 |
INDO EQUIPMENT GROUP SL | Apoderado | 21/12/2010 | 24/05/2018 |
INDO LENS GROUP SL | Apoderado | 21/12/2010 | 24/10/2017 |
INDO OPTICAL SL | Apoderado Solidario | 19/03/2014 | 27/07/2015 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CALAF ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CALAF ISABEL
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
- Girones Font Eulalia
- Jimenez Calaf Isabel
- Maria Eve Rougeot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 129, S 8, H B 449860, I/A 15 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Calaf Isabel
- Sabria Pitarch Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 220, S 8, H B 449860, I/A 5 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Empresa: INDUSTRIAS DE OPTICA SA
Apoderado
- Jimenez Calaf Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41233 , F 125, S 8, H B 28885, I/A 149 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Empresa: EURO OPTICA SA
Apoderado
- Jimenez Calaf Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 72, S 8, H B 95061, I/A 22 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Empresa: INDO INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Jimenez Calaf Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 133, S 8, H B 11037, I/A 136 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Empresa: INDO EQUIPMENT GROUP SL
Apoderado
- Jimenez Calaf Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 200, S 8, H B 374054, I/A 12 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Empresa: INDO LENS GROUP SL
Apoderado
- Jimenez Calaf Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41408 , F 166, S 8, H B 378499, I/A 12 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Información de JIMENEZ CALAF ISABEL
Mostramos los datos de JIMENEZ CALAF ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CALAF ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos