GUILLEN MAS JUAN
Informe ejecutivo de GUILLEN MAS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GUILLEN MAS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN MAS JUAN
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36641 , F 192, S 8, H M 657291, I/A 8 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: INDO OPTICAL SL
Apoderado Solidario
- Guillen Mas Juan
- Partal Martinez Romualdo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44215 , F 222, S 8, H B 449860, I/A 6 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-08
Empresa: INDO INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Guillen Mas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42897 , F 55, S 8, H B 11037, I/A 147 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Empresa: INDO INTERNACIONAL SA
Secretario No Consejero
- Guillen Mas Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 100, S 8, H B 11037, I/A 132 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Información de GUILLEN MAS JUAN
Mostramos los datos de GUILLEN MAS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN MAS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos