ESPINOSA GONZALEZ BLANCA
Informe ejecutivo de ESPINOSA GONZALEZ BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPINOSA GONZALEZ BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 30/09/2015 | 13/07/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/09/2012 | 19/02/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2013 | 19/02/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2012 | 05/02/2013 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA GONZALEZ BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA GONZALEZ BLANCA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 154, S 8, H M 573805, I/A 81 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abela Serrano Elena
- Adrover Riera Antonia
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Andreo Perez Salvador
- Arriola Acien Dolores Raquel
- Bonillo Cabrera Jeronimo
- Campillo Navarro Salvador Manuel
- Castillo Garcia Miguel Angel
- Chambo Felici Javier
- Clerigues Gomez Francisco Jose
- Cullell Rocabert Jose
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Fenech Luque Miguel Angel
- Fletes Burguera Josep
- Fortes Garcia Francisco
- Frigols Albuixech Vicente Carlos
- Fuster Miñana Jose Luis
- Galera Galera Jose Carmelo
- Gallen Melendo Joaquim
- Galvez Ibañez Cristobal David
- Garcia Tellez Sergio Juan
- Gila Sanjuan Lucia
- Ginard Roig Maria Antonia
- Hernandez Cabrera Juan
- Herrera Perez Jose Miguel
- Hornos Millan Ramona
- Lao Martinez Fernando
- Llansola Gil Alexis
- Lopez Castilla Sonia Maria
- Martinez Callejas Maria Luisa
- Mendoza Padron Juan Manuel
- Miralles Gimeno Jose Francisco
- Muñoz Andreo Juan Andres
- Muñoz Dominguez Carlos
- Nickel Daniela
- Olmedo Sanchez Inmaculada
- Ortega Fernandez Rodrigo
- Perales Martinez Jose Luis
- Piera Pellicer Carles
- Ramos March Jose Luis
- Reina Garcia Miguel Angel
- Rodriguez Fernandez Juan Alberto
- Rodriguez Gonzalez Javier
- Rodriguez Vives Carolina
- Roig Malea Francisco Luis
- Ruiz Mila Francisco Javier
- San Cristobal Samper Tomas Jose
- Torres Cuñat Vicente Juan
- Velez Marquez Clara Isabel
- Vicente Prades Juan Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 144, S 8, H AL 40338, I/A 224 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-04
Apoderado
- Abad Esteban Oscar Luis
- Abajo Perez Javier
- Abellan Fuentes Rafael
- Alegre Torla Ricardo
- Alfonso Gonzalez Manuel
- Alonso Rodriguez Emilio
- Alvarez Garcia Joaquin
- Alvarez Herrero Manuel
- Amengual Guasp Bartolome
- Andreu Riera Juan
- Angosto Perez Pedro Antonio
- Aranda Medina Rafael
- Arguelles Gambin Jose Jesus
- Arnaldos De Armas Jorge Manuel
- Arocas Ochando Jose Enrique
- Arriola Acien Dolores Raquel
- Avellaneda Molina Fernando
- Ayala Gomez Antonia Maria
- Azcoitia Leon Miguel Angel
- Aznar Bevia Armando
- Aznar Parra Diego
- Baeza Gosalbez Carlos Jesus
- Baeza Perez Juan Miguel
- Bagan Gil Mercedes
- Belmonte De Haro Pedro
- Beltran Baro Eduardo
- Benavides Lopez Jose Antonio
- Benguigui Wahnon Simona
- Berenguel Piedra Manuel Jesus
- Berenguer Gadea Maria Jose
- Bertomeu Cots Rosa
- Blasco Calatayud Elena
- Calvo Navarro Francisco Javier
- Caminero Villamuza Pedro Antonio
- Campos Bueno Oscar Miguel
- Candel Fabregas Pascual Ricardo
- Cano Fernandez Marta
- Cantos Lucas Lidia
- Carranza Rovira Jordi
- Carratala Minguez Pascual
- Cas Sanchez David
- Casado Seminario Belen
- Casanova Alcalde Israel Jose
- Casero Berlanga Jose Ricardo
- Castillo Liger Juan Pedro
- Catalan Pacha Vicente
- Cazorla Puertas Raquel
- Cervantes Gonzalez Maria Del Rocio
- Cervera Montesinos Marcos Antonio
- Clerigues Gomez Francisco Jose
- Cobo Romero Juan
- Collado Boira Maria Vicenta
- De Castro Ruiz Rafael Angel
- De Diego Corral Jorge
- De La Hoz Herreros Alvaro
- De La Torre Quero Pedro
- Del Caso Rufes Eduardo
- Delgado Ruiz Maria Eugenia
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Diaz Garcia Juan Jesus
- Dolera Araez Joaquin
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Egea Venteo Jose Luis
- Engo Fresneda Santiago
- Espinosa Comeche Jesus
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Espinosa Torres Jose Antonio
- Esteve Hernandez Francisco Jose
- Fernandez Marquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 94, S 8, H M 573805, I/A 53 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Aranda Carrillo Rafael
- Argente Rodenas Inmaculada C
- Berenguel Garcia Manuel Narciso
- Berti Requejo Fernando
- Carrasco Navarro Andres
- Casero Gonzalez Valera Silvia
- Catalan Peribañez Daniel
- Clemot Navarro Isidro
- Correal Rivas Francisco De Asis
- De Diego Corral Jorge
- De La Fuente Garcia Luis
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Espasas Canellas Jose Luis
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Fabregat Edo Marco Antonio
- Ferrandis Llopis David
- Ferreres Bosch Juan Vicente
- Florit Gomila Santiago
- Fuertes Grau Salvador
- Garcia Antequera Jorge
- Garcia De Maria Santos
- Garcia Guzon Javier
- Garcia Ortiz Jorge
- Gascon Calvo Manuel
- Gavidia Sanchez Juan Jose
- Gila Sanjuan Lucia
- Guisado Ramirez Cristina
- Holgado Terriza Eduardo
- Jimenez Ruiz Natalia
- Juan Jimenez Javier
- Lluch Leonardo Francisco Javier
- Lopez Diaz Alberto
- Lopez Padilla Maria Dolores
- Lopez Puerto Maria Begoña
- Madrid Lorca Antonio
- Maldonado San Juan Silvia
- Martin Montoya Carlos
- Martinez Lluesma Esther
- Martinez Perez Jose Carlos
- Maso Ferrer Javier
- Massaguer Cabrera Oscar
- Molina Carrillo Helena
- Moreno Contreras Josefa Pilar
- Navarro Casañ Oscar
- Ortega Sanchez Antonio Javier
- Ortiz Fernandez Miguel Angel
- Ortiz Garcia Jesus Javier
- Panedas Simon Jose Ignacio
- Parera Pocovi Maria Magdalena
- Pascual Peña Javier
- Peraire Segarra Jose Vicente
- Perez Ballesteros Luis Miguel
- Perez Rodriguez Francisco
- Peris Blanco Antonio
- Pinadero Jaca Marc
- Roig Malea Francisco Luis
- Ruiz Acien Antonio
- Saez Julian Elisa Isabel
- Sanchez Molero Francisco
- Sanchez Pacios Ricardo
- Sanchez Pascual Ana Maria
- Sanchez Rubio Tadeo
- Sanchez Serrano Fernando
- Sanchez Velasco Juan Antonio
- Sanjuan Bataller Joaquin
- Sendra Castells Jose Manuel
- Simancas Calvo Francisco
- Ubeda Crespo Borja
- Villalba Munuera Juan Carlos
- Zalve Plaza Olga Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 119, S 8, H AL 40338, I/A 59 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cubillo Cuesta Eduardo
- Egidos Garcia Alfonso
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Feria Ager Juan Pedro
- Garcia Castillo Alejandro
- Grano De Oro Manzano Jose Antonio
- Hernandez Hernandez Francisco
- Lopez Gonzalez Manuel Jesus
- Lopez Martinez Antonio
- Martin Taillefer Francisco Javier
- Pasquin Rodriguez Manuel Ramon
- Piedra Gallardo Daniel
- Quereda Del Aguila Rafael
- Ruiz Cervilla Sergio Enrique
- Saez Julian Elisa Isabel
- Sanchez San Roman Manuel Carlos
- Saura Meroño Francisca
- Valencia Concha Emilio
- Vargas Ibañez Francisco Jesus
- Vidal Perez Pedro Antonio
- Zea Perez Rafael Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 115, S 8, H AL 40338, I/A 56 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Casas Lopez
- Alcalde Gene Sonia
- Andres Barrera Jose Luis
- Barroso Perez Ruth
- Carrillo Garcia Jose Pedro
- Chavarria Cubero Juan Vicente
- Conesa Royo Agustin Arturo
- Cubillo Cuesta Eduardo
- Duran Ruiz Sergio
- Egidos Garcia Alfonso
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Felip Esteve Alberto
- Fernandez Jimenez Alfonso
- Ferran Lopez Martinez David
- Fletcher Benet Tomas Pedro
- Garcia Castillo Alejandro
- Garcia Fernandez Andres Angel
- Garcia Rausell Daniel
- Garcia Torralba Antonio
- Gonzalez Alarcon Diego
- Guerrero Garcia Jose Antonio
- Hernandez Hernandez Francisco
- Lazaro Plaza Miguel
- Lopez Gonzalez Manuel Jesus
- Lopez Hernandez Pedro
- Marquez Pacios Pablo
- Martin Taillefer Francisco Javier
- Martinez Caballe Alfonso Carlos
- Martinez Ibañez Francisco Manuel
- Morata Ortiz Rafael
- Nieto Salvador Manuel
- Pasquin Rodriguez Manuel Ramon
- Perez Gomez Emilio
- Piedra Gallardo Daniel
- Quereda Del Aguila Rafael
- Rodenas Carretero Jesus Vicente
- Rubio Sola Rafael Antonio
- Ruiz De Rojas David
- Sabiote Conesa Francisco Javier
- Saez Julian Elisa Isabel
- Sanchez San Roman Manuel Carlos
- Sancho Grau Jorge Carlos
- Saura Meroño Francisca
- Seijo Noguera Andres
- Tortosa Camos Jorge
- Valencia Concha Emilio
- Vargas Ibañez Francisco Jesus
- Vidal Perez Pedro Antonio
- Zambruno Martinez Federico Cesar
- Zea Perez Rafael Carlos
Apoderado Solidario
- Alonso Guerrero Francisco
- Asensio Espin Miguel
- Ballesteros Rivero Salvador
- Caballero Fernandez Sebastian
- Callejon Arriola Jose Ramon
- Cardenas Rodriguez Maria Del Mar
- Chumillas Guerrero Jose Antonio
- Contreras Martinez Juan
- Diez Gonzalez Alfonso
- Escudero Borja Pedro
- Faura Royo Javier
- Ferrer Lorente Eduardo
- Galindo Garcia Jose Manuel
- Garcia Celdran Pedro
- Garcia Muñoz Julian
- Gomez Fuentes Manuel Salvador
- Gonzalez Lopez Francisco Jose
- Gonzalez Vicario Jose Luis
- Hernandez Valencia Teodoro
- Herrero Bolos Trinidad Dolores
- Julia Domenech Jaume
- Lopez Ruiz Nicolas
- Lucas Dominguez Luis Ignacio
- Navarro Raja Andres
- Nebot Romero Odilia
- Ortega Gonzalez Raul Jesus
- Ortega Moreno Carlos
- Quesada Gonzalez Juan
- Ruiz Garcia Francisco Javier
- Ruiz Lopez Emilio
- Simon Navarro Eloy
- Soto Ridao Juan Ramon
- Tello De Miguel Javier
- Torres Gazquez Emilio Joaquin
- Tudela Parra Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 34, S 8, H AL 40338, I/A 23 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 157, S 8, H AL 1, I/A 402 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 157, S 8, H AL 1, I/A 402 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-04
Información de ESPINOSA GONZALEZ BLANCA
Mostramos los datos de ESPINOSA GONZALEZ BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA GONZALEZ BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos