BERTOMEU COTS ROSA
Informe ejecutivo de BERTOMEU COTS ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERTOMEU COTS ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE BERTOMEU COTS ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOMEU COTS ROSA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baez Recio Yolanda
- Bertomeu Cots Rosa
- Casado Seminario Belen
- Checa Garbin Sonia
- Del Moral March Jaime Constancio
- Delgado Romo Maria Dolores
- Lopez Gonzalez Manuel Jesus
- Luque Barona Maria Jesus
- Ogalla Felices Sigrid
- Olmedo Sanchez Inmaculada
- Paredes Vilar Jose Maria
- Redolar Aineto Francisco Javier
- Salvatierra Del Aguila Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 108, S 8, H M 573805, I/A 311 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Bertomeu Cots Rosa
- Delgado Romo Maria Dolores
- Videras Rodriguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 161, S 8, H AL 40338, I/A 656 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-04
Apoderado
- Abad Esteban Oscar Luis
- Abajo Perez Javier
- Abellan Fuentes Rafael
- Alegre Torla Ricardo
- Alfonso Gonzalez Manuel
- Alonso Rodriguez Emilio
- Alvarez Garcia Joaquin
- Alvarez Herrero Manuel
- Amengual Guasp Bartolome
- Andreu Riera Juan
- Angosto Perez Pedro Antonio
- Aranda Medina Rafael
- Arguelles Gambin Jose Jesus
- Arnaldos De Armas Jorge Manuel
- Arocas Ochando Jose Enrique
- Arriola Acien Dolores Raquel
- Avellaneda Molina Fernando
- Ayala Gomez Antonia Maria
- Azcoitia Leon Miguel Angel
- Aznar Bevia Armando
- Aznar Parra Diego
- Baeza Gosalbez Carlos Jesus
- Baeza Perez Juan Miguel
- Bagan Gil Mercedes
- Belmonte De Haro Pedro
- Beltran Baro Eduardo
- Benavides Lopez Jose Antonio
- Benguigui Wahnon Simona
- Berenguel Piedra Manuel Jesus
- Berenguer Gadea Maria Jose
- Bertomeu Cots Rosa
- Blasco Calatayud Elena
- Calvo Navarro Francisco Javier
- Caminero Villamuza Pedro Antonio
- Campos Bueno Oscar Miguel
- Candel Fabregas Pascual Ricardo
- Cano Fernandez Marta
- Cantos Lucas Lidia
- Carranza Rovira Jordi
- Carratala Minguez Pascual
- Cas Sanchez David
- Casado Seminario Belen
- Casanova Alcalde Israel Jose
- Casero Berlanga Jose Ricardo
- Castillo Liger Juan Pedro
- Catalan Pacha Vicente
- Cazorla Puertas Raquel
- Cervantes Gonzalez Maria Del Rocio
- Cervera Montesinos Marcos Antonio
- Clerigues Gomez Francisco Jose
- Cobo Romero Juan
- Collado Boira Maria Vicenta
- De Castro Ruiz Rafael Angel
- De Diego Corral Jorge
- De La Hoz Herreros Alvaro
- De La Torre Quero Pedro
- Del Caso Rufes Eduardo
- Delgado Ruiz Maria Eugenia
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Diaz Garcia Juan Jesus
- Dolera Araez Joaquin
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Egea Venteo Jose Luis
- Engo Fresneda Santiago
- Espinosa Comeche Jesus
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Espinosa Torres Jose Antonio
- Esteve Hernandez Francisco Jose
- Fernandez Marquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 94, S 8, H M 573805, I/A 53 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Información de BERTOMEU COTS ROSA
Mostramos los datos de BERTOMEU COTS ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOMEU COTS ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos