CANTOS LUCAS LIDIA
Informe ejecutivo de CANTOS LUCAS LIDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTOS LUCAS LIDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2010 |
VINCULACIONES DE CANTOS LUCAS LIDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTOS LUCAS LIDIA
Apoderado
- Alvarez Diez Cristina
- Arufe Rial Dario
- Bonete Garcia Miguel Angel
- Cantos Lucas Lidia
- Castellanos Dengra Maria Del Pilar
- Diaz Lopez Diego Javier
- Garcia Carrasco Laura
- Gonzalez Herrera Maria Zuqueca
- Lloris Lloret Manuel Rogelio
- Muñoz Arlandi Francisco Javier
- Perez Ramirez Gines
- Tardon Santos Luis Miguel
- Vera Garcia Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37799 , F 147, S 8, H M 573805, I/A 192 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alvarez Diez Cristina
- Bonete Garcia Miguel Angel
- Cantos Lucas Lidia
- Vera Garcia Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 170, S 8, H AL 40338, I/A 456 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Arribas Barriga David
- Aviño Marco Lorena
- Burgos Olmedo Alberto
- Cantos Lucas Lidia
- Cotillas Alandi Jose Enrique
- Fabra Montoliu Antonio
- Garcia Carmona Joaquin
- Guillamon Ayala Jorge Alberto
- Loperena Felipe Cristina
- Marrero Carballo Eugenia
- Paradela Diaz Pedro Antonio
- Roman Perez Luis
- Urcaregui Villasur Sofia
- Valera Puche Diego
- Vigo Bustos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 102, S 8, H AL 40338, I/A 198 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-04
Apoderado
- Abad Esteban Oscar Luis
- Abajo Perez Javier
- Abellan Fuentes Rafael
- Alegre Torla Ricardo
- Alfonso Gonzalez Manuel
- Alonso Rodriguez Emilio
- Alvarez Garcia Joaquin
- Alvarez Herrero Manuel
- Amengual Guasp Bartolome
- Andreu Riera Juan
- Angosto Perez Pedro Antonio
- Aranda Medina Rafael
- Arguelles Gambin Jose Jesus
- Arnaldos De Armas Jorge Manuel
- Arocas Ochando Jose Enrique
- Arriola Acien Dolores Raquel
- Avellaneda Molina Fernando
- Ayala Gomez Antonia Maria
- Azcoitia Leon Miguel Angel
- Aznar Bevia Armando
- Aznar Parra Diego
- Baeza Gosalbez Carlos Jesus
- Baeza Perez Juan Miguel
- Bagan Gil Mercedes
- Belmonte De Haro Pedro
- Beltran Baro Eduardo
- Benavides Lopez Jose Antonio
- Benguigui Wahnon Simona
- Berenguel Piedra Manuel Jesus
- Berenguer Gadea Maria Jose
- Bertomeu Cots Rosa
- Blasco Calatayud Elena
- Calvo Navarro Francisco Javier
- Caminero Villamuza Pedro Antonio
- Campos Bueno Oscar Miguel
- Candel Fabregas Pascual Ricardo
- Cano Fernandez Marta
- Cantos Lucas Lidia
- Carranza Rovira Jordi
- Carratala Minguez Pascual
- Cas Sanchez David
- Casado Seminario Belen
- Casanova Alcalde Israel Jose
- Casero Berlanga Jose Ricardo
- Castillo Liger Juan Pedro
- Catalan Pacha Vicente
- Cazorla Puertas Raquel
- Cervantes Gonzalez Maria Del Rocio
- Cervera Montesinos Marcos Antonio
- Clerigues Gomez Francisco Jose
- Cobo Romero Juan
- Collado Boira Maria Vicenta
- De Castro Ruiz Rafael Angel
- De Diego Corral Jorge
- De La Hoz Herreros Alvaro
- De La Torre Quero Pedro
- Del Caso Rufes Eduardo
- Delgado Ruiz Maria Eugenia
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Diaz Garcia Juan Jesus
- Dolera Araez Joaquin
- Dominguez Rueda Javier Ricardo
- Egea Venteo Jose Luis
- Engo Fresneda Santiago
- Espinosa Comeche Jesus
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Espinosa Torres Jose Antonio
- Esteve Hernandez Francisco Jose
- Fernandez Marquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 94, S 8, H M 573805, I/A 53 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellan Llorens Sonia
- Alvarez Garcia Fuencisla
- Andres Barrera Jose Luis
- Andres Berzosa Sara
- Aparici Cucala Juan Fernando
- Aragon Castillo Montserrat
- Asensio Gonzalez Sergio
- Aviño Marco Lorena
- Campos Serna Oscar
- Cantavella Rochera Aurora
- Cantos Lucas Lidia
- Cervera Sanchez Oscar
- Collado Benedito Carmen
- Fabra Montoliu Antonio
- Garcia Martin Felicitas
- Gomez Morales Vicente
- Gutierrez Sanchez Oscar
- Lopez Sanchez Silvia
- Lupion Carreño Francisco Jesus
- Martinez Lluesma Esther
- Parra Martinez Vicente Luis
- Perez Blasco Maria Dolores
- Perez Rocamora Carlos
- Polo Sanchez Teresa
- Rodrigo Balmes Carlos
- Rubio Vedriel Maria
- Soldevila Maturana Ana Maria
- Tetilla Polo Maria Paz
- Vazquez Fernandez Juan-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 90, S 8, H AL 40338, I/A 187 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caballero Morote Antonio
- Cabanillas Cuesta Jose Antonio
- Cabedo Bartoll Guzman
- Cabedo Bou Jose Manuel
- Cabo Cabo Joaquin Jose
- Cabrera Castillo Pedro Antonio
- Callejon Galvez Manuel
- Calvo Navarro Francisco Javier
- Calzada Alvarez Raul
- Camacho Conde Julio
- Camañes Agut Jose
- Camarasa Ferri Juan Antonio
- Campillo Navarro Salvador Manuel
- Campo Colomer Jesus
- Campos Bueno Oscar Miguel
- Campos Carmona Mariano
- Campos Gimenez Jose Enrique
- Campos Martinez Juan
- Campos Navarro Jesus Hector
- Campos Pitarch Javier
- Campos Serna Oscar
- Cañadas Rodriguez Basilio
- Candel Fabregas Pascual Ricardo
- Canellas Ramonell Sebastian
- Canelles Diaz David
- Cañes Soler Rodolfo
- Cano Fernandez Marta
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Canto Martinez Antonio
- Canto Miralles Jose Ignacio
- Canto Miralles Juan Vicente
- Cantos Lucas Lidia
- Caparros Chacon Sandra
- Caparros Vidal Pedro
- Capella Aznar Juan Miguel
- Carapuig Roig Francesc
- Carbo Llueca Jose Samuel
- Carbonell Julia Fernando
- Cardenas Cazorla Juan Francisco
- Carmona Fernandez Alfonso
- Carpio Martinez Alicia
- Carranza Rovira Jordi
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Carrasco Castejon Agueda
- Carrasco Martinez Eduardo Santiago
- Carrasco Martinez Jose Manuel
- Carratala Minguez Pascual
- Carrillo Ruiz Alfonso
- Carrillo Ruiz Francisco
- Carrion Cortes David
- Cas Sanchez David
- Casaban Silla Jose Manuel
- Casado Seminario Belen
- Casañ Bellido Juan Ramon
- Casanova Alcaide Israel Jose
- Casasola Rueda Eduardo
- Casero Berlanga Jose Ricardo
- Castañeda Ondicol Ana Maria
- Castellanos Dengra Maria Pilar
- Castello Badenes Francisco Javier
- Castillo Garcia Miguel Angel
- Castillo Liger Juan Pedro
- Castillo Montoro Isidro Antonio
- Catala Sendra Luis
- Catalan Pacha Vicente
- Cazorla Puertas Raquel
- Ceron Garcia Juan Carlos
- Cervantes Gonzalez Maria Del Rocio
- Cervera Garcia Maria Leonor
- Cervera Montesinos Marcos Antonio
- Cervera Sanchez Oscar
- Chacon Del Puerto Sergio
- Chacon Galvez Maria Del Mar
- Chacon Ros Miguel Angel
- Chambo Felici Javier
- Chamorro Garcia Carlos Damian
- Checa Garbin Sonia
- Cheto Ortiz Jose Vicente
- Chiva Alagarda Maria Isabel
- Chodnikiewicz Golebska Zdzislaw Andrzej
- Chulani Onieva Juliana Godawari
- Chulia Asensi Francisco Javier
- Chumilla Alonso Jose Antonio
- Cintas Martinez Aurora Maria
- Claramonte Ballester Beatriz
- Claramonte Such Vicente
- Clavijo Zaragoza Francisco
- Clemente Martinez Jose Antonio
- Clemente Valenciano Jose Maria
- Climent Aranda Leopoldina
- Climent Prats Juan Jose
- Cloquell Meri Juan Antonio
- Cobo Romero Juan
- Coca De Castro Israel
- Collado Boria Maria Vicenta
- Collado Monteagudo Jose Luis
- Comitre Mariano Juan
- Conejero Badia Miguel Angel
- Conejos Fabre Jose Antonio
- Conesa Martinez Juan Vicente
- Conesa Rebollo Francisco
- Contreras Cano Ana Isabel
- Conversa Gutierrez Noemi
- Corbalan Romera Cristina Alodia
- Corbaton Ripolles Daniel Adolfo
- Corell Civera Vicente
- Corencia Rodriguez Joaquin
- Cortes Ridaura Jose Antonio
- Cortijo Andujar Jose Manuel
- Cotes Andreu Francisco
- Cozar Silva Francisco
- Cremades Garcia Roberto Javier
- Criado Alberich Javier Carlos
- Crous Erill Lydia
- Crous Jaques Francesc
- Cruz Cabeza Ramon Francisco
- Cuenca Rodriguez Antonio
- Cuevas Fernandez Javier
- Cullell Rocabert Jose
- Cuquerella Teruel Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 35, S 8, H AL 40338, I/A 19 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 10, S 8, H AL 1, I/A 318 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arias Martinez Jose
- Balsas Martinez Manuel
- Cantos Lucas Lidia
- Egidos Garcia Alfonso
- Escolar Panades Jorge Abel
- Fuentes Ruiz Manuel German
- Garcia Balanza Maria Del Carmen
- Garcia Perez Miguel Fernando
- Generoso Candelas Rocio
- Gonsalbez Verdu Jose Francisco
- Hernandez Hernandez Francisco
- Izquierdo Mucientes Cesar
- Legua Fenoll Federico
- Llobregat Mompean Francisco Javier
- Lombart Canto Jaime Manuel
- Lopez Aragon Jose Angel
- Martinez Albadalejo David
- Martinez Gomez Arturo
- Martinez Sanchez Juan Miguel
- Minguet Maria Jose Ramon
- Molina Ibañez Jesus
- Moris Mapelli Francisco Javier
- Moya Valls Juan Jose
- Mulero Mendoza Benito
- Nieto Salvador Manuel
- Ortiz Ortega Gabriel Miguel
- Pasquin Rodriguez Manuel Ramon
- Perez Perez Ramon
- Perez Torres Federico
- Perez Vallejo Carlos
- Sanchez Pascual Ana Maria
- Tejido Dominguez Jose Luis
- Verdejo Samaniego Gonzalo
- Villena Cano Andres
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 187, S 8, H AL 1, I/A 288 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-04
Información de CANTOS LUCAS LIDIA
Mostramos los datos de CANTOS LUCAS LIDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTOS LUCAS LIDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos