BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO
Informe ejecutivo de BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | 13/01/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2013 | 20/04/2015 |
VINCULACIONES DE BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Berenguel Garcia Manuel Narciso
- Carbajo Lopez David
- Elices Durantez Maria Inmaculada
- Gomez Garcia Olga
- Iniesta Gonzalez Sonia Maria
- Irles Saavedra Andres Pedro
- Jimenez Berruezo Ana Maria
- Jimenez Gallegos Maria Inmaculada
- Lancha Verdugo Elisabeth
- Mallach Martinez Javier
- Martin Lopez Sandra
- Martinez Prieto Jose
- Mengual Gil Encarnacion
- Moreno Sanchez Agustina Isabel
- Ortega Pardo Guadalupe
- Pereira Montes Angel
- Perez Tortosa Francisco Ramon
- Pons Socias Maria Magdalena
- Ros Villalpando Jose
- Rubio Torres Felix
- Ruiz Galvez Oscar
- Ruiz Garcia Miguel
- Sebastian Briz Miguel
- Torres Fontaneda Carlos
- Velasco Vicente Virginia
- Viñuelas Roig Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 136, S 8, H AL 40338, I/A 216 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Anton Anton Victoriano
- Aparici Cucala Juan Fernando
- Berenguel Garcia Manuel Narciso
- Cambra Palau Lidia
- Cantavella Rochera Aurora
- Cantus Mafe Juan Emilio
- Collado Benedito Carmen
- De Castro Olmedo Maria Asuncion
- Del Carmen Gramage Borja
- Eiroa Casado Noelia
- Fructuoso Martinez Hermogenes
- Galvez Artero Eduardo
- Garcia Campo Maria
- Garcia Delgado Julio
- Garcia Martin Felicitas
- Gomez Sanchez Alejandro
- Huertas Minguez Jose Vicente
- Izquierdo Garcia Miguel Angel
- Martin Gutierrez Raquel
- Mullor Castillo Javier
- Nieto Diaz Jose
- Rubio Vedriel Maria
- Sanchez Casamayor Rut
- Sanchis Pastor Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 92, S 8, H AL 40338, I/A 188 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 78, S 8, H AL 40338, I/A 177 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Aranda Carrillo Rafael
- Argente Rodenas Inmaculada C
- Berenguel Garcia Manuel Narciso
- Berti Requejo Fernando
- Carrasco Navarro Andres
- Casero Gonzalez Valera Silvia
- Catalan Peribañez Daniel
- Clemot Navarro Isidro
- Correal Rivas Francisco De Asis
- De Diego Corral Jorge
- De La Fuente Garcia Luis
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Espasas Canellas Jose Luis
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Fabregat Edo Marco Antonio
- Ferrandis Llopis David
- Ferreres Bosch Juan Vicente
- Florit Gomila Santiago
- Fuertes Grau Salvador
- Garcia Antequera Jorge
- Garcia De Maria Santos
- Garcia Guzon Javier
- Garcia Ortiz Jorge
- Gascon Calvo Manuel
- Gavidia Sanchez Juan Jose
- Gila Sanjuan Lucia
- Guisado Ramirez Cristina
- Holgado Terriza Eduardo
- Jimenez Ruiz Natalia
- Juan Jimenez Javier
- Lluch Leonardo Francisco Javier
- Lopez Diaz Alberto
- Lopez Padilla Maria Dolores
- Lopez Puerto Maria Begoña
- Madrid Lorca Antonio
- Maldonado San Juan Silvia
- Martin Montoya Carlos
- Martinez Lluesma Esther
- Martinez Perez Jose Carlos
- Maso Ferrer Javier
- Massaguer Cabrera Oscar
- Molina Carrillo Helena
- Moreno Contreras Josefa Pilar
- Navarro Casañ Oscar
- Ortega Sanchez Antonio Javier
- Ortiz Fernandez Miguel Angel
- Ortiz Garcia Jesus Javier
- Panedas Simon Jose Ignacio
- Parera Pocovi Maria Magdalena
- Pascual Peña Javier
- Peraire Segarra Jose Vicente
- Perez Ballesteros Luis Miguel
- Perez Rodriguez Francisco
- Peris Blanco Antonio
- Pinadero Jaca Marc
- Roig Malea Francisco Luis
- Ruiz Acien Antonio
- Saez Julian Elisa Isabel
- Sanchez Molero Francisco
- Sanchez Pacios Ricardo
- Sanchez Pascual Ana Maria
- Sanchez Rubio Tadeo
- Sanchez Serrano Fernando
- Sanchez Velasco Juan Antonio
- Sanjuan Bataller Joaquin
- Sendra Castells Jose Manuel
- Simancas Calvo Francisco
- Ubeda Crespo Borja
- Villalba Munuera Juan Carlos
- Zalve Plaza Olga Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 119, S 8, H AL 40338, I/A 59 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-04
Información de BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO
Mostramos los datos de BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUEL GARCIA MANUEL NARCISO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos