GARCIA ORTIZ JORGE
Informe ejecutivo de GARCIA ORTIZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ORTIZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 22/01/2016 | |
SOLUCIONES TECNOLOGICAS ASIRCOM SL | Administrador Unico | 20/01/2016 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/03/2013 | |
SERVICIO TECNICO AUXILIAR DE MAQUINARIA SL | Administrador Solidario | 24/11/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ORTIZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ORTIZ JORGE
Empresa: DREYMA GESTION DE COMPRAS SL
Administrador Unico
- Garcia Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28004 , F 140, S 8, H M 504695, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Apoderado
- Albero Bleda Francisco Jose
- Andredo Lopez Alfonso
- Beresaluce Gomez Alicia
- Carrasco Navarro Andres
- Chumilla Alonso Jose Antonio
- Cremades Garcia Roberto Javier
- Diaz Lopez Diego Javier
- Estrela Pla Joan Manuel
- Fabra Daroz Jose Miguel
- Frigols Albuixech Vicente Carlos
- Galarraga Irujo Isabel
- Garcia Carrasco Angel Luis
- Garcia Cuenca Francisco Javier
- Garcia-navas Rosa Joana
- Garcia Ortiz Jorge
- Garcia Sala Jose
- Gil Gabaldon Francisco
- Gila Sanjuan Juan
- Giner Quiñonero Miguel Angel
- Gomez Caminero Gaitano Alfonso Carlos
- Gonzalez Hernandez Oswaldo
- Gonzalez Herrera Maria Zuqueca
- Gracia Fuentes Carlos
- Guia Fabregat Isabel
- Gutierrez Rave Molina Celia
- Hernandez Balboa Alfredo
- Jerez Guillen Dimas
- Jimenez Jimenez Alfonso
- Laso Sanchez Andres Jesus
- Lopez Lopez David
- Lopez Pardo Ramiro
- Manchon Sanchez Pascual
- Marin Gimeno Pablo
- Marin Ortiz Oscar
- Mateu Nadal Jose Rafael
- Milla Garcia Daniel
- Monferrer Tirado Ignacio
- Murria Vicente Ignacio
- Paradela Diaz Pedro Antonio
- Perez Gomez Javier
- Raja Blazquez Maria Leonor
- Ribelles Benavent Domingo
- Rodriguez Duarte Reyes
- Roures Trilles Mireia
- Salinas Ortega Julio Javier
- Sanchez Sanchez Rafael David
- Sanz Beneyto Vicente
- Saura Ballester Domingo
- Suarez Rodriguez Cesareo
- Vivancos Rivera Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 132, S 8, H M 573805, I/A 69 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: SOLUCIONES TECNOLOGICAS ASIRCOM SL
Administrador Unico
- Garcia Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17377 , F 4, S 8, H M 298145, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Empresa: SOLUCIONES TECNOLOGICAS ASIRCOM SL
Administrador Solidario
- Garcia Ortiz Jorge
- Ortiz Elvira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17377 , F 4, S 8, H M 298145, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Empresa: POLE 2 SPORT SL
Administrador Solidario
- Fernandez Cordoba Sempere Gonzalo
- Garcia Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 195, S 8, H CO 34574, I/A 3 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-14
Empresa: POLE 2 SPORT SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Cordoba Sempere Gonzalo
- Garcia Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 194, S 8, H CO 34574, I/A 2 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-14
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Aranda Carrillo Rafael
- Argente Rodenas Inmaculada C
- Berenguel Garcia Manuel Narciso
- Berti Requejo Fernando
- Carrasco Navarro Andres
- Casero Gonzalez Valera Silvia
- Catalan Peribañez Daniel
- Clemot Navarro Isidro
- Correal Rivas Francisco De Asis
- De Diego Corral Jorge
- De La Fuente Garcia Luis
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Espasas Canellas Jose Luis
- Espinosa Gonzalez Blanca
- Fabregat Edo Marco Antonio
- Ferrandis Llopis David
- Ferreres Bosch Juan Vicente
- Florit Gomila Santiago
- Fuertes Grau Salvador
- Garcia Antequera Jorge
- Garcia De Maria Santos
- Garcia Guzon Javier
- Garcia Ortiz Jorge
- Gascon Calvo Manuel
- Gavidia Sanchez Juan Jose
- Gila Sanjuan Lucia
- Guisado Ramirez Cristina
- Holgado Terriza Eduardo
- Jimenez Ruiz Natalia
- Juan Jimenez Javier
- Lluch Leonardo Francisco Javier
- Lopez Diaz Alberto
- Lopez Padilla Maria Dolores
- Lopez Puerto Maria Begoña
- Madrid Lorca Antonio
- Maldonado San Juan Silvia
- Martin Montoya Carlos
- Martinez Lluesma Esther
- Martinez Perez Jose Carlos
- Maso Ferrer Javier
- Massaguer Cabrera Oscar
- Molina Carrillo Helena
- Moreno Contreras Josefa Pilar
- Navarro Casañ Oscar
- Ortega Sanchez Antonio Javier
- Ortiz Fernandez Miguel Angel
- Ortiz Garcia Jesus Javier
- Panedas Simon Jose Ignacio
- Parera Pocovi Maria Magdalena
- Pascual Peña Javier
- Peraire Segarra Jose Vicente
- Perez Ballesteros Luis Miguel
- Perez Rodriguez Francisco
- Peris Blanco Antonio
- Pinadero Jaca Marc
- Roig Malea Francisco Luis
- Ruiz Acien Antonio
- Saez Julian Elisa Isabel
- Sanchez Molero Francisco
- Sanchez Pacios Ricardo
- Sanchez Pascual Ana Maria
- Sanchez Rubio Tadeo
- Sanchez Serrano Fernando
- Sanchez Velasco Juan Antonio
- Sanjuan Bataller Joaquin
- Sendra Castells Jose Manuel
- Simancas Calvo Francisco
- Ubeda Crespo Borja
- Villalba Munuera Juan Carlos
- Zalve Plaza Olga Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 119, S 8, H AL 40338, I/A 59 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-04
Empresa: SOLUCIONES TECNOLOGICAS ASIRCOM SL
Administrador Solidario
- Garcia Ortiz Jorge
- Ortiz Elvira Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17377 , F 3, S 8, H M 298145, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Administrador Solidario
- Cristobal Botija Francisco
- Garcia Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17564 , F 181, S 8, H M 301953, I/A 4 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Administrador Mancomunado
- Cristobal Botija Francisco
- Garcia Ortiz Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17564 , F 181, S 8, H M 301953, I/A 4 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ORTIZ JORGE
Mostramos los datos de GARCIA ORTIZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ORTIZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos