MONFERRER TIRADO IGNACIO
Informe ejecutivo de MONFERRER TIRADO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONFERRER TIRADO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMENTADOS3 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2023 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2023 | |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 19/08/2021 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 16/07/2021 | |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2021 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/02/2021 |
VINCULACIONES DE MONFERRER TIRADO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONFERRER TIRADO IGNACIO
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Monferrer Tirado Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 10, S 8, H AL 44917, I/A 95 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Monferrer Tirado Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 3, S 8, H AL 41141, I/A 118 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-04
Apoderado
- Monferrer Tirado Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 91, S 8, H M 573805, I/A 296 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Monferrer Tirado Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 134, S 8, H AL 40338, I/A 628 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Monferrer Tirado Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 106, S 8, H AL 40338, I/A 597 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-04
Apoderado Mancomunado Solidario
- Monferrer Tirado Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 67, S 8, H M 573805, I/A 276 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez Muñoz Clemente
- Jimenez Alonso Maria Jose
- Monferrer Tirado Ignacio
- Romero Garcia Ana Guadalupe
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 81, S 8, H AL 40338, I/A 580 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-04
Apoderado
- Gonzalez Hornillos Luis Sergio
- Gutierrez Muñoz Clemente
- Jimenez Alonso Maria Jose
- Monferrer Tirado Ignacio
- Romero Garcia Ana Guadalupe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 219, S 8, H M 573805, I/A 264 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Apoderado
- Albero Bleda Francisco Jose
- Andredo Lopez Alfonso
- Beresaluce Gomez Alicia
- Carrasco Navarro Andres
- Chumilla Alonso Jose Antonio
- Cremades Garcia Roberto Javier
- Diaz Lopez Diego Javier
- Estrela Pla Joan Manuel
- Fabra Daroz Jose Miguel
- Frigols Albuixech Vicente Carlos
- Galarraga Irujo Isabel
- Garcia Carrasco Angel Luis
- Garcia Cuenca Francisco Javier
- Garcia-navas Rosa Joana
- Garcia Ortiz Jorge
- Garcia Sala Jose
- Gil Gabaldon Francisco
- Gila Sanjuan Juan
- Giner Quiñonero Miguel Angel
- Gomez Caminero Gaitano Alfonso Carlos
- Gonzalez Hernandez Oswaldo
- Gonzalez Herrera Maria Zuqueca
- Gracia Fuentes Carlos
- Guia Fabregat Isabel
- Gutierrez Rave Molina Celia
- Hernandez Balboa Alfredo
- Jerez Guillen Dimas
- Jimenez Jimenez Alfonso
- Laso Sanchez Andres Jesus
- Lopez Lopez David
- Lopez Pardo Ramiro
- Manchon Sanchez Pascual
- Marin Gimeno Pablo
- Marin Ortiz Oscar
- Mateu Nadal Jose Rafael
- Milla Garcia Daniel
- Monferrer Tirado Ignacio
- Murria Vicente Ignacio
- Paradela Diaz Pedro Antonio
- Perez Gomez Javier
- Raja Blazquez Maria Leonor
- Ribelles Benavent Domingo
- Rodriguez Duarte Reyes
- Roures Trilles Mireia
- Salinas Ortega Julio Javier
- Sanchez Sanchez Rafael David
- Sanz Beneyto Vicente
- Saura Ballester Domingo
- Suarez Rodriguez Cesareo
- Vivancos Rivera Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 132, S 8, H M 573805, I/A 69 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Meca Real Juan Carlos
- Medrano Miguel Carlos
- Mejias Serrano David
- Mengual Fornes Alejandro
- Merida Pinos Manuel Domingo
- Merillas Perez Herminio Eusebio
- Meroño Madrid Pedro
- Mesado Latorre Juan Jose
- Meseguer Prats Manuel
- Milla Garcia Daniel
- Millet Estruch Salvador
- Millet Jodar Emilio Jose
- Mira Perez Francisco Tomas
- Miralles Badal Rosa Emilio
- Miralles Gimeno Jose Francisco
- Miralles Miralles Joaquin Vicente
- Moles Machi Jose Abilio
- Molina Baraza Diego Jose
- Molina Crisol Maria Soledad
- Molina Ibañez Jesus
- Molina Larrubia Francisco Javier
- Molina Pardo Faustino
- Molina Sanchez Juan
- Moliner Guillamon Raul
- Molla Garzon Argimiro Vicente
- Molla Perez Vicente Juan
- Mompo Arellano Jose Angel
- Monaut Arbaizar Fernando
- Monferrer Tirado Ignacio
- Monfort Tena Juan Carlos
- Monreal Ebri Vicente Javier
- Monros Sotorres Maria Antonia
- Montañana Bayarri Francisco
- Monteagudo Robledano Gonzalo
- Monteagudo Villena Rodrigo
- Montero Lopez Jose Antonio
- Montero Rodriguez Zoilo
- Montero Solano Inmaculada
- Montes Candel Javier Adelo
- Montoya Fernandez Ricardo
- Montserrat Montaña Jordi
- Monzo Colomer Manuel
- Monzo Martinez Juan
- Monzon Salinero Maria Trinidad
- Mora Marti Francisco
- Morales Alonso Juan
- Morales Campo Rafael
- Morales Caro Antonio Angel
- Morales Diaz Fernando
- Morales Garcia Emilio
- Morales Garcia Manuel
- Morales Gutierrez Arsenio
- Morales Ugeda Sebastian
- Moran Guerrero Jose Antonoi
- Moran Muñoz Cristobal Jesus
- Morant Candel Gabriel
- Morante Hernandez Luis
- Morcillo Herrera Jesus
- Morenilla Gabarron Juan Luis
- Moreno Amengual Carlos
- Moreno Bermejo Luis Mariano
- Moreno Carrion Jose Juan
- Moreno Carrion Leon
- Moreno Molina Jose
- Morgado Casanova Roger
- Moris Mapelli Francisco Javier
- Motrico Martinez Alberto Jose
- Mouro Rodriguez Martin
- Moya Canovas Salvador
- Mulet Signes Josep
- Mullor Marquez Francisco Juan
- Mundo Pla Yolanda
- Muñoz Alvarez Alberto Jose
- Muñoz Arlandi Francisco Javier
- Muñoz Conejo Antonio
- Muñoz Dominguez Carlos
- Muñoz Exposito Agustin
- Muñoz Hernandez Juan Alfredo
- Muñoz Nicolas Jesus
- Muñoz Nieto Angelina
- Muñoz Ruiz Jose Miguel
- Murillo Garcia Emilio Francisco
- Nache Rodriguez Jose Andres
- Navarro Belenguer Juan Vicente
- Navarro Ferrer Salvador
- Navarro Garcia Juan Ramon
- Navarro Llavata Heliodoro
- Navarro Oliver Jose Manuel
- Navarro Vergara Cristina
- Nebro Pavon Jose
- Nickel Daniela
- Nicolas Cases Pedro Gaspar
- Nicolau Juan Antonio
- Nieto Nieto Emilio
- Niño Francos Francisco Javier
- Noguerol Godoy Clemencia Del Pilar
- Nogues Martinez Concepcion Antonia
- Nohales Sanchez Manuel Ignacio
- Novel Muñoz Rocio
- Nuñez Alcon Federico
- Nuñez Cayuela Francisco Jose
- Nuñez Entrena Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 50, S 8, H AL 40338, I/A 27 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-04
Información de MONFERRER TIRADO IGNACIO
Mostramos los datos de MONFERRER TIRADO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONFERRER TIRADO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos