SANCHEZ CASAMAYOR RUT
Informe ejecutivo de SANCHEZ CASAMAYOR RUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ CASAMAYOR RUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 03/02/2016 | 06/02/2024 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | 06/02/2024 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 13/07/2016 | 02/02/2024 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ CASAMAYOR RUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ CASAMAYOR RUT
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Castello Miguel
- Arocas Rodriguez Jacobo Jesus
- Canelles Diaz David
- Dolera Araez Joaquin
- Dominguez Muñoz Rocio Pilar
- Duran Rivas Elena
- Garcia Parens Oscar
- Gila Sanjuan Juan
- Hernandez Quevedo Francisco Javier
- Lopez Pardo Ramiro
- Martinez Sanchez Alejandro
- Porcar Centelles Manuel Vicente
- Recio Castaño Martin
- Rojo Garcia Victor
- Soro Iborra Alvaro
- Vaya Lloret Gustavo Adolfo
- Vera Pacheco Juan Antonio
- Villalba Munuera Juan Carlos
Apoderado Solidario
- Alcalde Gene Sonia
- Alvarez Berenguel Francisco
- Angulo Morales Jose Antonio
- Benavent Coloma Rafael
- Campos Ibañez Juan Tomas
- Costarrosa Moreno Eduardo Manuel
- Fuentes Berbel Arantxa
- Gaudioso Arnal Celia
- Gil Garcia Rosario
- Marrero Carballo Eugenia
- Molla Perez Vicente Juan
- Montoya Hernandez Laura
- Orozco Alvarez Ester
- Palau Garcia Rosa Maria
- Pellicer Collado Celia
- Perez Benitez Daniel
- Rodriguez Criado Delmundo Mila
- Rojas Acosta Maria Elena
- Ruiz Galvez Oscar
- Sanchez Casamayor Rut
- Santos Garcia Elena
- Solbas Martinez Cecilio
- Suay Cervera Santiago
- Torres Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 93, S 8, H AL 40338, I/A 808 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-04
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcalde Gene Sonia
- Alvarez Berenguel Francisco Miguel
- Angulo Morales Jose Antonio
- Aparicio Castello Miguel
- Arocas Rodriguez Jacobo Jesus
- Canelles Diaz David
- Costarrosa Moreno Eduardo Manuel
- Dolera Araez Joaquin
- Dominguez Muñoz Rocio Pilar
- Duran Rivas Elena
- Garcia Parens Oscar
- Gil Garcia Rosario
- Gila Sanjuan Juan
- Hernandez Quevedo Francisco Javier
- Lopez Pardo Ramiro
- Marrero Carballo Eugenia
- Martinez Sanchez Alejandro
- Orozco Alvarez Ester
- Porcar Centelles Manuel Vicente
- Recio Castaño Martin
- Rojas Acosta Maria Elena
- Ruiz Galvez Oscar
- Sanchez Casamayor Rut
- Soro Iborra Alvaro
- Suay Cervera Santiago
- Torres Rodriguez Ana Maria
- Vaya Lloret Gustavo Adolfo
- Vera Pacheco Juan Antonio
- Villalba Munera Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 107, S 8, H M 573805, I/A 382 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Apoderado
- Abellan Maldonado Ruben
- Aguilar Perez Maria De Los Remedios
- Albuixech Lopez Sara Estela
- Alcalde Gene Sonia
- Alcolea Martinez Pedro Jose
- Alonso Lopez Oscar
- Alvarado Asencio Raquel Del Carmen
- Aparicio Castello Miguel
- Aranda Carrillo Rafael
- Arcas Sancho Pablo Antonio
- Argente Ros Rosa Maria
- Baez Recio Yolanda
- Balle Peñaranda Maria De Les Neus
- Bejar Luque Yolanda
- Benavent Coloma Rafael
- Benet Izquierdo Santiago
- Blasco Muñoz Delgado Miguel Angel
- Boira Pitarch Santiago
- Boix Año Rosa Maria
- Cabedo Andreu Vicente
- Calatrava Blanco Marta
- Calzada Alvarez Raul
- Cañes Soler Rodolfo
- Canovas Garcia Maria Noemi
- Canovas Sanchez Pedro Antonio
- Caparros Vidal Pedro
- Castro Escalante Pilar Adelina
- Chacon Del Puerto Sergio
- Conejero Badia Miguel Angel
- Del Prisco Espinosa Mariano
- Del Rio Ruiz Ricardo
- Espadas Canovas Vicenta
- Fernandez Arqueros Rosalia
- Ferrer Jerez Sonia
- Frutuoso Gimenez Pedro Jose
- Fuertes Grau Salvador
- Gambin Hurtado Maria Soledad
- Garcia Carrasco Maria Milagros
- Garcia Lopez Rufino
- Garcia Parens Oscar
- Garcia Ramos Patricia
- Gascon Vila Maria Piedad
- Gomez Guerrero Martin
- Granado Fernandez Sara Cecilia
- Guedella Contreras Patricia
- Guevara Andres Olaya
- Hernandez Caminero Marta
- Hernandez Garcia Patricia
- Hernandez Martinez Nuria
- Ibañez Barreda Rosa Ana
- Jimenez Castejon Victor
- Jimenez Lopez Maria Susana
- Llinares Felip Pepe
- Lopez Luna Simon
- Lorenzo Heredia Oscar
- Martin Lujan Pedro Antonio
- Martin Vega Pedro
- Martinez Alonso Rosa Angeles
- Martinez Gomez Olga Maria
- Martinez Muñoz Simon
- Martinez Robles Pedro Jose
- Masot Torres Vicente
- Moliner Guillamon Raul
- Molla Perez Vicente Juan
- Moreno Espinosa Raul
- Moreno Gomez Monica
- Nebro Ramirez Silvia
- Novel Muñoz Rocio
- Ogalla Felices Sigrid
- Olivares Rubia Rafael
- Ordoñez Cano Raul
- Ordoñez Podadera Susana
- Orobal Raimundo Sofia
- Parera Pocovi Maria Magdalena
- Peñate Suarez Nauzet
- Perez Camarena Salvador
- Perez Sandoica Marina
- Pinzon Garrido Maria Del Socorro
- Puertas Iniesta Raquel
- Recio Castaño Martin
- Rodriguez Andreu Victor Manuel
- Roger Sapiña Maria
- Rozas Cano Ruben
- Ruiz Vela Natalia
- Sanchez Casamayor Rut
- Sanchez Rodriguez Mariano
- Sanchez Vargas Maria Luisa
- Sanjuan Del Rey Monica
- Soler Martinez Salvador
- Suarez Fernandez Victoria
- Traver Vidal Maria Pilar
- Urcaregui Villasur Sofia
- Ureña Ureña Ubaldo
- Valentin Redondo Roberto
- Villarreal Ramos Maria Del Pilar
- Yusa Rodrigo Sergio
- Yuste Ruiz Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 154, S 8, H M 573805, I/A 81 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 141, S 8, H AL 40338, I/A 221 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Anton Anton Victoriano
- Aparici Cucala Juan Fernando
- Berenguel Garcia Manuel Narciso
- Cambra Palau Lidia
- Cantavella Rochera Aurora
- Cantus Mafe Juan Emilio
- Collado Benedito Carmen
- De Castro Olmedo Maria Asuncion
- Del Carmen Gramage Borja
- Eiroa Casado Noelia
- Fructuoso Martinez Hermogenes
- Galvez Artero Eduardo
- Garcia Campo Maria
- Garcia Delgado Julio
- Garcia Martin Felicitas
- Gomez Sanchez Alejandro
- Huertas Minguez Jose Vicente
- Izquierdo Garcia Miguel Angel
- Martin Gutierrez Raquel
- Mullor Castillo Javier
- Nieto Diaz Jose
- Rubio Vedriel Maria
- Sanchez Casamayor Rut
- Sanchis Pastor Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 92, S 8, H AL 40338, I/A 188 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-04
Información de SANCHEZ CASAMAYOR RUT
Mostramos los datos de SANCHEZ CASAMAYOR RUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ CASAMAYOR RUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos