SUAY CERVERA SANTIAGO
Informe ejecutivo de SUAY CERVERA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SUAY CERVERA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 19/03/2015 | 06/02/2024 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 04/12/2015 | 02/02/2024 |
TELCO FACILITY SL | Liquidador Unico | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
TELCO FACILITY SL | Apoderado | 26/06/2020 | 26/04/2022 |
KATHBEAM SL | Apoderado | 23/06/2020 | 25/11/2020 |
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO RURALCAJA SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/06/2010 | 16/11/2012 |
VINCULACIONES DE SUAY CERVERA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAY CERVERA SANTIAGO
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Castello Miguel
- Arocas Rodriguez Jacobo Jesus
- Canelles Diaz David
- Dolera Araez Joaquin
- Dominguez Muñoz Rocio Pilar
- Duran Rivas Elena
- Garcia Parens Oscar
- Gila Sanjuan Juan
- Hernandez Quevedo Francisco Javier
- Lopez Pardo Ramiro
- Martinez Sanchez Alejandro
- Porcar Centelles Manuel Vicente
- Recio Castaño Martin
- Rojo Garcia Victor
- Soro Iborra Alvaro
- Vaya Lloret Gustavo Adolfo
- Vera Pacheco Juan Antonio
- Villalba Munuera Juan Carlos
Apoderado Solidario
- Alcalde Gene Sonia
- Alvarez Berenguel Francisco
- Angulo Morales Jose Antonio
- Benavent Coloma Rafael
- Campos Ibañez Juan Tomas
- Costarrosa Moreno Eduardo Manuel
- Fuentes Berbel Arantxa
- Gaudioso Arnal Celia
- Gil Garcia Rosario
- Marrero Carballo Eugenia
- Molla Perez Vicente Juan
- Montoya Hernandez Laura
- Orozco Alvarez Ester
- Palau Garcia Rosa Maria
- Pellicer Collado Celia
- Perez Benitez Daniel
- Rodriguez Criado Delmundo Mila
- Rojas Acosta Maria Elena
- Ruiz Galvez Oscar
- Sanchez Casamayor Rut
- Santos Garcia Elena
- Solbas Martinez Cecilio
- Suay Cervera Santiago
- Torres Rodriguez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 93, S 8, H AL 40338, I/A 808 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-04
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcalde Gene Sonia
- Alvarez Berenguel Francisco Miguel
- Angulo Morales Jose Antonio
- Aparicio Castello Miguel
- Arocas Rodriguez Jacobo Jesus
- Canelles Diaz David
- Costarrosa Moreno Eduardo Manuel
- Dolera Araez Joaquin
- Dominguez Muñoz Rocio Pilar
- Duran Rivas Elena
- Garcia Parens Oscar
- Gil Garcia Rosario
- Gila Sanjuan Juan
- Hernandez Quevedo Francisco Javier
- Lopez Pardo Ramiro
- Marrero Carballo Eugenia
- Martinez Sanchez Alejandro
- Orozco Alvarez Ester
- Porcar Centelles Manuel Vicente
- Recio Castaño Martin
- Rojas Acosta Maria Elena
- Ruiz Galvez Oscar
- Sanchez Casamayor Rut
- Soro Iborra Alvaro
- Suay Cervera Santiago
- Torres Rodriguez Ana Maria
- Vaya Lloret Gustavo Adolfo
- Vera Pacheco Juan Antonio
- Villalba Munera Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 107, S 8, H M 573805, I/A 382 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: TELCO FACILITY SL
Liquidador Unico
- Suay Cervera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 123, S 8, H V 186257, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-46
Empresa: TELCO FACILITY SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Suay Cervera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 123, S 8, H V 186257, I/A 3 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-46
Empresa: KATHBEAM SL
Apoderado
- Suay Cervera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9719, L 7001, F 59, S 8, H V 156991, I/A 6 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-46
Empresa: TELCO FACILITY SL
Apoderado
- Suay Cervera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10628, L 7909, F 122, S 8, H V 186257, I/A 2 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-46
Empresa: KATHBEAM SL
Apoderado
- Suay Cervera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9719, L 7001, F 58, S 8, H V 156991, I/A 5 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-46
Apoderado
- Ramon Garcia Matias
- Reche Pozo Isabel Maria
- Redolar Aineto Francisco Javier
- Renau Sanchez Lorena
- Rodriguez Cimadevilla Benito Jose
- Rodriguez Cruz Alberto Javier
- Rodriguez Diaz Marta Francisca
- Rodriguez Fernandez Juan Alberto
- Rodriguez Ferrio Antonio
- Rodriguez Gonzalez Maria Eugenia
- Rodriguez Perez Sergio
- Rogado Grande Raul
- Rosas Uroz Carmen
- Rubi Castillo Sergio
- Rubio Vidal Gines
- Ruiz Acien Antonio
- Ruiz Sanchez Maria Trinidad
- Salmeron Amat Jose Antonio
- Sanchez Aparicio Maria Elena
- Sanchez Barranco Alberto
- Sanchez Espuch Monica
- Sanchez Jover Juan Jose
- Sanchez Luengo Cristina
- Sanchez Ossorio Isabel
- Santiago Martinez Francisco Javier
- Segura Ibarra Antonio
- Servello Jornet Albert
- Sillero Olmedo Isaac
- Silva Armas Antonio
- Simancas Calvo Francisco
- Simon Alarcon Francisco Diego
- Snitker Snitker Lonni
- Soro Iborra Alvaro
- Soto Campillo Manuel Angel
- Soto Sanchez Juan Antonio
- Suay Cervera Santiago
- Torres Mayer Ana
- Trenor Tramoyeres Fernando
- Valenzuela Muñoz Marta
- Valera Puche Diego
- Valez Lopez Enrique
- Vera Murcia Laura
- Vernet Bas Jordi
- Vicente Prades Juan Antonio
- Vigo Bustos Guillermo
- Villalba Munera Juan Carlos
- Villaplana Garcia Luis
- Villegas Fuente Luis Miguel
- Zanon Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 127, S 8, H M 573805, I/A 66 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Solidario
- Albuixech Lopez Maria Corina
- Alvarez Diez Cristina
- Alvarez Mora Amador
- Angulo Morales Jose Antonio
- Aragon Abolafio Esperanza
- Canovas Garcia Maria Noemi
- Carapuig Roig Francesc
- Casado Seminario Pablo
- Castillo Serrano Ana Maria
- Cozar Peña Maria De Los Angeles
- Dominguez Miranda Fernando
- Esteban Buendia Jose Antonio
- Felip Esteve Alberto
- Fernandez Lazaro Jose Raul
- Fernandez Lopez Diego Enrique
- Garcia Alonso Veronica
- Garcia Flores Jorge
- Garcia Rabadan Francisco Jose
- Gascon Calvo Manuel
- Gil Garcia Alexandra
- Herrera Gonzalez Maria Jesus
- Lamberto Garcia Maria Dolores
- Lope-garnica Blasco Maria Pilar
- Lopez Montes Maria Del Carmen
- Marin Castillejo Jose
- Martinez Castro Alicia Maria
- Martinez Tudela Virginia
- Miralles Dionis Candelaria
- Moreno Calderon Estefania
- Ojeda Iborra Maria Carmen
- Oliva Martinez Gema
- Portela Neila Jose Ramon
- Rodriguez Sanchiz Maria Julia
- Rubio Gimenez Maria Belen
- Ruiz Sanchez Maria Trinidad
- Sanchez Gazquez Jose Victor
- Sanchez Lopez Santiago
- Sanchez Ossorio Isabel
- Suay Cervera Santiago
- Valverde Ferrer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 76, S 8, H AL 40338, I/A 176 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-04
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alepuz Sebastia Carlos
- Alonso Rubio Antonio
- Altes Figueras Elisa
- Beresaluce Gomez Alicia
- Carbo Llueca Jose Manuel
- Garcia Navas Alicia
- Gimeno Modesto Oscar Ramon
- Molina Beneyto Vicente
- Monton Montoro Alvaro
- Moran Guerrero Jose Antonio
- Perez Garcia Sofia
- Pitarch Queralt Esther
- Prados Zapata Rosario
- Rey Nuñez Ana Maria
- Riola Veciana Ivan
- Roger Sapiña Maria
- Sanchez Hernandez Raul
- Santacatalina Fogues Asuncion
- Suay Cervera Santiago
- Villaplana Garcia Luis
- Yusa Rodrigo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9114, L 6398, F 115, S 8, H V 5578, I/A 398 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-46
Información de SUAY CERVERA SANTIAGO
Mostramos los datos de SUAY CERVERA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAY CERVERA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos