RIOLA VECIANA IVAN
Informe ejecutivo de RIOLA VECIANA IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIOLA VECIANA IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/12/2012 | 12/09/2013 |
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO RURALCAJA SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/06/2010 | 16/11/2012 |
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO RURALCAJA SCC | Apoderado | 28/06/2010 |
VINCULACIONES DE RIOLA VECIANA IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOLA VECIANA IVAN
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Armijo Francisco
- Aznar Tormo Jose
- Ballestrin Bolea Jose Luis
- Bas Tortajada Maria Del Pilar
- Beresaluce Gomez Alicia
- Callejon Galvez Manuel
- Canto Martinez Antonio
- Canto Miralles Jose Ignacio
- Carapuig Roig Francesc
- Del Valle Gonzalez Ignacio
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Ern Agud Marcelino Pedro
- Fernandez Gomez Miguel Angel
- Fernandez Nogales Maria Antonia
- Gallego Espinosa Maria Pilar
- Garcia Noain Alfonso
- Gimenez Guadalix Maria De La O
- Gomez Marques Angel
- Lopez Rubio Paloma
- Marin Ordoñez Miguel Angel
- Marquez Luna Francisco
- Marti Valero Luis Armando
- Martin Casares Esther Maria Fatima
- Martin Gutierrez Benjamin
- Martinez Marquez Teresa
- Martinez Rovira Silvia
- Molla Perez Vicente Juan
- Mouro Rodriguez Martin
- Ramirez Zayas Manuel
- Redondo Rodriguez Elias
- Regueira Pombo Sergio
- Revert Llinares Luis
- Riola Veciana Ivan
- Rubio Colilla Eduardo
- Saborit Braceros Salvador
- Salvador Penalva Alfonso
- Santiago Tapia Maria Del Rosario
- Siscar Pastor Lorenzo
- Torres Ferrandis Francisco Javier
- Torres Mayer Maria Dolores
- Traver Traver Maria Teresa
- Trechera De Rivas Pedro Ignacio
- Villarroya Murtro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 160, S 8, H AL 40338, I/A 85 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Quero Hijano Veronica
- Querol Cuartero Juan Jose
- Querol Segarra Cristobal
- Quevedo Carrasco Sebastian
- Raga Nacher Vicente
- Raja Blazquez Maria Leonor
- Ramirez Guardiola Francisco Javier
- Ramirez Molina Francisco
- Ramirez Zayas Manuel
- Ramon Alegret Joan Carles
- Ramon Garcia Matias
- Ramos Gomez Francisco Jose
- Ramos March Jose Luis
- Ramos Tarda Jordi
- Real Sanchis Carlos
- Reche Pozo Isabel Maria
- Redolar Aineto Francisco Javier
- Redon Sanchez Joaquin
- Redondo Rodriguez Elias
- Regueira Pombo Sergio
- Reina Garcia Miguel Angel
- Requena Delicado Jose Antonio
- Requena Garcia Francisco
- Requena Lopez Francisco Javier
- Requena Martinez Raquel
- Ribelles Benavent Domingo
- Ribera Ribera Angel
- Ricart Balada Antonio Rafael
- Ridao Caparros Beatriz Eva
- Riola Brull Luisa
- Riola Veciana Ivan
- Riva Rodriguez Beatriz
- Rivas Luque Maria Auxiliadora
- Rivera Tena Francisco Jose
- Rizo Muñoz Jose
- Roca Campoy Jose Antonio
- Roda Sabater Jose Luis
- Rodrigo Balmes Carlos
- Rodriguez Andres David
- Rodriguez Andreu Victor Manuel
- Rodriguez Barberan Eva Maria
- Rodriguez Belmonte Alfredo
- Rodriguez Berenguel Francisco Miguel
- Rodriguez Costa Alberto
- Rodriguez Criado Edmundo
- Rodriguez Diaz Marta Francisca
- Rodriguez Fernandez Juan Alberto
- Rodriguez Ferrio Antonio
- Rodriguez Garrido Juan Carlos
- Rodriguez Gonzalez Javier
- Rodriguez Jimenez Vicente
- Rodriguez Muñoz Jose Maria
- Rodriguez Muñumer Maria Jose
- Rodriguez Perez Jose Manuel
- Rodriguez Perez Katya
- Rodriguez Perez Sergio
- Rodriguez Rodriguez Maria Del Mar
- Rodriguez Vives Carolina
- Roger Casadevall Nuria
- Roger Diago Juan Antonio
- Roldan Marcos Antonio
- Romeo Kolly Eva Maria
- Romero Pinar Bernardo
- Romero Sanchez Francisco Eduardo
- Romero Vidal Pascual
- Ros Gracia Salvador
- Rosa Lopez Francisco
- Roures Trilles Mireia
- Rovira Roig Jose Joaquin
- Royo Garcia Vicente
- Rozas Cano Ruben
- Rubi Castillo Sergio
- Rubio Barreira Jesus
- Rubio Colilla Eduardo
- Rubio Vidal Gines
- Rueda Garcia Maria Angeles
- Ruescas Moreno Manuel Marcial
- Rufat Vidal Maria Andrea
- Ruiperez Escolano Jesus Estanislao
- Ruiz Cervilla Sergio Enrique
- Ruiz Comitre Guillermo
- Ruiz Garcia Jose Manuel
- Ruiz Jover Gines Juan
- Ruiz Lopez Juan Jesus
- Ruiz Lujan Pedro
- Ruiz Martinez Manuel
- Ruiz Megias Justo Manuel
- Ruiz Mila Francisco Javier
- Ruiz Palma Jose Francisco
- Ruiz Ruiz Jose Juan
- Ruiz Santillana Juan Carlos
- Rumi Lopez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 56, S 8, H AL 40338, I/A 31 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-04
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alepuz Sebastia Carlos
- Alonso Rubio Antonio
- Altes Figueras Elisa
- Beresaluce Gomez Alicia
- Carbo Llueca Jose Manuel
- Garcia Navas Alicia
- Gimeno Modesto Oscar Ramon
- Molina Beneyto Vicente
- Monton Montoro Alvaro
- Moran Guerrero Jose Antonio
- Perez Garcia Sofia
- Pitarch Queralt Esther
- Prados Zapata Rosario
- Rey Nuñez Ana Maria
- Riola Veciana Ivan
- Roger Sapiña Maria
- Sanchez Hernandez Raul
- Santacatalina Fogues Asuncion
- Suay Cervera Santiago
- Villaplana Garcia Luis
- Yusa Rodrigo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9114, L 6398, F 115, S 8, H V 5578, I/A 398 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-46
Apoderado
- Aguilella Mora Juan Fernando
- Beresaluce Gomez Alicia
- Carbo Llueca Jose Manuel
- Ferrer Altava Victor
- Garcia Navas Alicia
- Mico Bataller Jose Bautista
- Moran Guerrero Jose Antonio
- Moran Guerrero Jose Antonio
- Perez Garcia Sofia
- Riola Veciana Ivan
- Santacatalina Fogues Asuncion
- Villaplana Garcia Luis
- Yusa Rodrigo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9114, L 6398, F 115, S 8, H V 5578, I/A 398 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-46
Información de RIOLA VECIANA IVAN
Mostramos los datos de RIOLA VECIANA IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOLA VECIANA IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos